MIROSLAV KOSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.09.2017 |
Adresa: |
54901, 7409940, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí, 1232 |
|
Miroslav Kosek
|
Aktivní
|
jednatel |
14.09.2017 |
Adresa: |
54901, 7409940, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí, 1232, Husovo náměstí 1232, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Ing. PETR REICHL
|
Neaktivní
od 14.09.2017
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
51601, 9853740, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská, 1342 |
|
Ing. PETR REICHL
|
Neaktivní
od 14.09.2017
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
51601, 9853740, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská, 1342, Sokolovská 1342, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Ing. RENATA SKALÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
54901, 7398093, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Komenského, 9 |
|
Ing. RENATA SKALÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
54901, 7398093, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Komenského, 9, Komenského 9, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Ing. Petr Reichl
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
08.03.2010 |
Adresa: |
51601, 9853740, Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská, 1342 |
|
Ing. PETR REICHL
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
08.03.2010 |
Adresa: |
51601, 9853740, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská, 1342, Sokolovská 1342, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Ing. Renata Weberová
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Jednatel |
20.08.2007 |
Adresa: |
54901, 7398093, Nové Město nad Metují, Komenského, 9 |
|
Ing. Renata Weberová
|
Neaktivní
od 08.03.2010
|
Jednatel |
20.08.2007 |
Adresa: |
54901, 7398093, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Komenského, 9, Komenského 9, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Ing. Renata Švadlenková Weberová
|
Neaktivní
od 20.08.2007
|
Jednatel |
04.03.2005 |
Adresa: |
54901, 7398093, Nové Město nad Metují, Komenského, 9 |
|
Ing. Renata Švadlenková Weberová
|
Neaktivní
od 20.08.2007
|
Jednatel |
04.03.2005 |
Adresa: |
54901, 7398093, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Komenského, 9, Komenského 9, 54901 Nové Město nad Metují |
|