PETRA TUROVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.05.2020 |
Adresa: |
28002, 26011590, Kolín, Kolín, Kolín II, V Kasárnách, 1012 |
|
PETRA TUROVSKÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2023
|
jednatel |
08.05.2020 |
Adresa: |
28002, 26011590, Kolín, Kolín, Kolín II, V Kasárnách, 1012, V Kasárnách 1012, Kolín II, 28002 Kolín |
|
PETRA TUROVSKÁ
|
Neaktivní
od 08.05.2020
|
jednatel |
17.12.2013 |
Adresa: |
73601, 24872652, Havířov, Šumbark, Nákupní, 472, 9 |
|
PETRA TUROVSKÁ
|
Neaktivní
od 08.05.2020
|
jednatel |
17.12.2013 |
Adresa: |
73601, 24872652, Karviná, Havířov, Šumbark, Nákupní, 472, 9, Nákupní 472/9, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Martin Baier
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
jednatel |
19.09.2011 |
Adresa: |
71500, 3358682, Ostrava, Michálkovice, Radniční, 707, 15 |
|
Martin Baier
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
jednatel |
19.09.2011 |
Adresa: |
71500, 3358682, Ostrava-město, Ostrava, Michálkovice, Radniční, 707, 15, Radniční 707/15, Michálkovice, 71500 Ostrava |
|
Jiří Jásek
|
Neaktivní
od 19.09.2011
|
jednatel |
09.05.2006 |
Adresa: |
73801, 20423811, Frýdek-Místek, Frýdek, Slunečná, 301 |
|
Jiří Jásek
|
Neaktivní
od 19.09.2011
|
jednatel |
09.05.2006 |
Adresa: |
73801, 20423811, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Slunečná, 301, Slunečná 301, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Pavel Volník
|
Neaktivní
od 19.09.2011
|
Jednatel |
07.03.2006 |
Adresa: |
73801, 20424680, Frýdek - Místek, Frýdek, Třanovského, 387 |
|
Pavel Volník
|
Neaktivní
od 19.09.2011
|
Jednatel |
07.03.2006 |
Adresa: |
73801, 20424680, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 387, Třanovského 387, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Jitka Schmidtová
|
Neaktivní
od 07.03.2006
|
Jednatel |
09.03.2005 |
Adresa: |
54101, Trutnov, Čsl. Armády, 71 |
|
Jitka Schmidtová
|
Neaktivní
od 07.03.2006
|
Jednatel |
09.03.2005 |
Adresa: |
71, Trutnov, Čsl. Armády, 54101, Čsl. Armády 71, 54101 Trutnov, Česká republika |
|