Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | ALMET CZ s.r.o. |
ICO: | 27473163 |
Registrovaná adresa: | 50012, 23819758, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Brožíkova, 1685, 19, Brožíkova 1685/19, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
Začleněno na: | 06.04.2005 |
Předmět podnikání: |
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Velkoobchod
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
Zednictví
Dokončovací stavební práce
Zámečnictví
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení.
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Přípravné práce pro stavby
Izolatérství
Zprostředkování obchodu a služeb
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování dalších služeb
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Specializované stavební činnosti
Podlahářství
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MILOŠ VECEK | Aktivní | 28.11.2018 | |
|
|||
MILOŠ VECEK | Aktivní | 28.11.2018 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MILOŠ VECEK | Aktivní | jednatel | 28.11.2018 |
|
|||
MILOŠ VECEK | Aktivní | jednatel | 28.11.2018 |
|
|||
MILOŠ VECEK | Neaktivní od 28.11.2018 | jednatel | 18.03.2015 |
|
|||
MILOŠ VECEK | Neaktivní od 28.11.2018 | jednatel | 18.03.2015 |
|
|||
Miloš Vecek | Neaktivní od 18.03.2015 | jednatel | 13.05.2005 |
|
|||
MILOŠ VECEK | Neaktivní od 18.03.2015 | jednatel | 13.05.2005 |
|
|||
Ing. Pavel Melichar | Neaktivní od 13.05.2005 | jednatel | 06.04.2005 |
|
|||
Ing. Pavel Melichar | Neaktivní od 13.05.2005 | jednatel | 06.04.2005 |
|
Registrační číslo ALMET CZ s.r.o. je 27473163.
Registrační adresa ALMET CZ s.r.o. je 50012, 23819758, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Brožíkova, 1685, 19, Brožíkova 1685/19, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové.
ALMET CZ s.r.o. byla založena 06.04.2005.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MILOŠ VECEK, MILOŠ VECEK.