Ing. LENKA PROKŮPKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2021 |
Adresa: |
53002, 26928281, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Na Kopci, 191 |
|
Ing. LENKA PROKŮPKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2021 |
Adresa: |
53002, 26928281, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Na Kopci, 191, Na Kopci 191, 53002 Mikulovice |
|
LUBOŠ PROKŮPEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
53002, 26928281, Mikulovice, Mikulovice, Na Kopci, 191 |
|
LUBOŠ PROKŮPEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
53002, 26928281, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Na Kopci, 191, Na Kopci 191, 53002 Mikulovice |
|
Luboš Prokůpek
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
Jednatel |
19.09.2007 |
Adresa: |
53002, 26928281, Mikulovice, Na Kopci, 191 |
|
LUBOŠ PROKŮPEK
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
Jednatel |
19.09.2007 |
Adresa: |
53002, 26928281, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Na Kopci, 191, Na Kopci 191, 53002 Mikulovice |
|
Luboš Prokůpek
|
Neaktivní
od 19.09.2007
|
Jednatel |
20.05.2005 |
Adresa: |
53009, Pardubice, Trnová, J.Jabůrkové, 264 |
|
Luboš Prokůpek
|
Neaktivní
od 19.09.2007
|
Jednatel |
20.05.2005 |
Adresa: |
53009, 7732414, Pardubice, Pardubice, Trnová, Jožky Jabůrkové, 264, Jožky Jabůrkové 264, Trnová, 53009 Pardubice |
|