Ing. TOMÁŠ HARATEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.04.2019 |
Adresa: |
73995, 42002991, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1465 |
|
Ing. TOMÁŠ HARATEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.04.2019 |
Adresa: |
73995, 42002991, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1465, č.p. 1465, 73995 Bystřice |
|
MARTIN SEVERA
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
26101, 27285162, Příbram, Příbram IV, Lipová, 373 |
|
MARTIN SEVERA
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
26101, 27285162, Příbram, Příbram, Příbram IV, Lipová, 373, Lipová 373, Příbram IV, 26101 Příbram |
|
MARTIN SEVERA
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
05.02.2014 |
Adresa: |
26101, 27285162, Příbram, Příbram IV, Lipová, 373 |
|
MARTIN SEVERA
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
05.02.2014 |
Adresa: |
26101, 27285162, Příbram, Příbram, Příbram IV, Lipová, 373, Lipová 373, Příbram IV, 26101 Příbram |
|
Martin Severa
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
26101, 27285162, Příbram, Lipová, 373 |
|
MARTIN SEVERA
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
26101, 27285162, Příbram, Příbram, Příbram IV, Lipová, 373, Lipová 373, Příbram IV, 26101 Příbram |
|
Ing. Tomáš Haratek
|
Neaktivní
od 09.09.2009
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
73961, 12532711, Třinec, Sosnová, 372 |
|
Ing. Tomáš Haratek
|
Neaktivní
od 09.09.2009
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
73961, 12532711, Frýdek-Místek, Třinec, Dolní Líštná, Sosnová, 372, Sosnová 372, Dolní Líštná, 73961 Třinec |
|
Ing. Iva Kočí
|
Neaktivní
od 22.06.2009
|
Jednatel |
22.06.2005 |
Adresa: |
50012, 23819936, Hradec Králové, Brožíkova, 1703 |
|
Ing. Iva Kočí
|
Neaktivní
od 22.06.2009
|
Jednatel |
22.06.2005 |
Adresa: |
50012, 23819936, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Brožíkova, 1703, 15, Brožíkova 1703/15, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|