JAN KEPL
|
Neaktivní
od 11.10.2019
|
jednatel |
17.04.2015 |
Adresa: |
33901, 6911919, Čachrov, Čachrov, 55 |
|
JAN KEPL
|
Neaktivní
od 11.10.2019
|
jednatel |
17.04.2015 |
Adresa: |
33901, 6911919, Klatovy, Čachrov, Čachrov, 55, č.p. 55, 33901 Čachrov |
|
Jan Kepl
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
jednatel |
06.01.2010 |
Adresa: |
33901, 6911919, Čachrov, 55 |
|
JAN KEPL
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
jednatel |
06.01.2010 |
Adresa: |
33901, 6911919, Klatovy, Čachrov, Čachrov, 55, č.p. 55, 33901 Čachrov |
|
Josef Lelek
|
Neaktivní
od 06.01.2010
|
jednatel |
01.08.2007 |
Adresa: |
54934, Hronov 4, Velký Dřevíč, 214 |
|
Josef Lelek
|
Neaktivní
od 06.01.2010
|
jednatel |
01.08.2007 |
Adresa: |
54934, 7480024, Náchod, Hronov, Velký Dřevíč, 214, Velký Dřevíč 214, 54934 Hronov |
|
Miloslav Kašpar
|
Neaktivní
od 01.08.2007
|
jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
55001, 7395370, Broumov, Pionýrská, 368 |
|
Lukáš Soumar
|
Neaktivní
od 01.08.2007
|
jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
54981, 7311931, Meziměstí, Jiráskova čtvrť, 34 |
|
Miloslav Kašpar
|
Neaktivní
od 01.08.2007
|
jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
55001, 7395370, Náchod, Broumov, Broumov, Pionýrská, 368, Pionýrská 368, 55001 Broumov |
|
Lukáš Soumar
|
Neaktivní
od 01.08.2007
|
jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
54981, 7311931, Náchod, Meziměstí, Meziměstí, Jiráskova čtvrť, 34, Jiráskova čtvrť 34, 54981 Meziměstí |
|