TOMÁŠ BÁRTA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
50801, 17537851, Jičín, Hořice, Hořice, Žižkova, 312 |
|
TOMÁŠ BÁRTA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
50801, 17537851, Jičín, Hořice, Hořice, Žižkova, 312, Žižkova 312, 50801 Hořice |
|
PETR BÁRTA
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
06.03.2015 |
Adresa: |
50801, 17537851, Hořice, Hořice, Žižkova, 312 |
|
Petr Bárta
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
06.03.2015 |
Adresa: |
50801, 17537851, Jičín, Hořice, Hořice, Žižkova, 312, Žižkova 312, 50801 Hořice |
|
TOMÁŠ BÁRTA
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
Jednatel |
06.10.2014 |
Adresa: |
50801, 17537851, Hořice, Hořice, Žižkova, 312 |
|
TOMÁŠ BÁRTA
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
Jednatel |
06.10.2014 |
Adresa: |
50801, 17537851, Jičín, Hořice, Hořice, Žižkova, 312, Žižkova 312, 50801 Hořice |
|
Tomáš Bárta
|
Neaktivní
od 06.10.2014
|
Jednatel |
11.07.2005 |
Adresa: |
50801, 17537851, Hořice, Žižkova, 312 |
|
TOMÁŠ BÁRTA
|
Neaktivní
od 06.10.2014
|
Jednatel |
11.07.2005 |
Adresa: |
50801, 17537851, Jičín, Hořice, Hořice, Žižkova, 312, Žižkova 312, 50801 Hořice |
|