TOMÁŠ SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.12.2019 |
Adresa: |
50601, 25143417, Jičín, Konecchlumí, Kamenice, 48 |
|
TOMÁŠ SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.12.2019 |
Adresa: |
50601, 25143417, Jičín, Konecchlumí, Kamenice, 48, Kamenice 48, 50601 Konecchlumí |
|
ROMAN SVOBODA
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.03.2016 |
Adresa: |
50601, 25143417, Konecchlumí, Kamenice, 48 |
|
ROMAN SVOBODA
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.03.2016 |
Adresa: |
50601, 25143417, Jičín, Konecchlumí, Kamenice, 48, Kamenice 48, 50601 Konecchlumí |
|
JAN BALÁŽ
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
Jednatel |
08.03.2016 |
Adresa: |
54102, 2276046, Trutnov, Horní Staré Město, V Údolíčku, 89 |
|
JAN BALÁŽ
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
Jednatel |
08.03.2016 |
Adresa: |
54102, 2276046, Trutnov, Trutnov, Horní Staré Město, V Údolíčku, 89, V Údolíčku 89, Horní Staré Město, 54102 Trutnov |
|
MARTIN TĚŠITEL
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
jednatel |
13.06.2013 |
Adresa: |
50012, 23918926, Hradec Králové, Třebeš, třída Edvarda Beneše, 571, 98 |
|
MARTIN TĚŠITEL
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
jednatel |
13.06.2013 |
Adresa: |
50012, 23918926, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, třída Edvarda Beneše, 571, 98, třída Edvarda Beneše 571/98, Třebeš, 50012 Hradec Králové |
|
Martin Těšitel
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
jednatel |
18.07.2005 |
Adresa: |
50003, 23865482, Hradec Králové, Špitálská, 183 |
|
Martin Těšitel
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
jednatel |
18.07.2005 |
Adresa: |
50003, 23865482, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Špitálská, 183, 2, Špitálská 183/2, 50003 Hradec Králové |
|