DALIBOR ŠEBEK
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen představenstva |
19.02.2011 |
Adresa: |
50002, 25647652, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Sadovská, 1679, 22a |
|
DALIBOR ŠEBEK
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen představenstva |
19.02.2011 |
Adresa: |
50002, 25647652, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Sadovská, 1679, 22a, Sadovská 1679/22a, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Zuzana Adamová
|
Neaktivní
od 02.02.2011
|
předseda představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
50009, 26660598, Hradec Králové, Rybova, 1896, 19 |
|
Zuzana Adamová
|
Neaktivní
od 02.02.2011
|
předseda představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
50009, 26660598, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Rybova, 1896, 19, Rybova 1896/19, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Vít Kořínek
|
Neaktivní
od 30.05.2007
|
místopředseda představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
50011, 23928760, Hradec Králové, Štefánikova, 314 |
|
Petr Vítek
|
Neaktivní
od 30.05.2007
|
člen představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
50009, 23812478, Hradec Králové, Čajkovského, 953 |
|
Zuzana Zelená
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
předseda představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
50002, 25647652, Hradec Králové, Sadovská, 1679/22A |
|
Vít Kořínek
|
Neaktivní
od 30.05.2007
|
místopředseda představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
50011, 23928760, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 314, 13, Štefánikova 314/13, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Petr Vítek
|
Neaktivní
od 30.05.2007
|
člen představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
50009, 23812478, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 953, 25, Čajkovského 953/25, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Zuzana Zelená
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
předseda představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
50002, 25647652, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Sadovská, 1679, 22a, Sadovská 1679/22a, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|