Ing. BOHUMIL KARAFIÁT
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.03.2024 |
Adresa: |
14200, 26000130, Praha, Krč, Jalodvorská, 2013, 40, Jalodvorská 2013/40, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. PETR STEINER
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2013 |
Adresa: |
54912, 25643525, Vysokov, Vysokov, 163 |
|
Ing. Petr Steiner
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2013 |
Adresa: |
54912, 25643525, Náchod, Vysokov, Vysokov, 163, č.p. 163, 54912 Vysokov |
|
Ing. DANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
53002, 7702418, Pardubice, Zelené Předměstí, Za Pasáží, 1343 |
|
Ing. DANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
53002, 7702418, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Za Pasáží, 1343, Za Pasáží 1343, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. PETR STEINER
|
Neaktivní
od 21.10.2013
|
jednatel |
23.11.2012 |
Adresa: |
54912, 25643525, Vysokov, Vysokov, 163 |
|
Freddy Mikael Sobin
|
Neaktivní
od 18.02.2014
|
jednatel |
23.11.2012 |
Adresa: |
115 20 Stockholm, Lützengatan 1 1gh 1202 |
|
Ing. Petr Steiner
|
Neaktivní
od 21.10.2013
|
jednatel |
23.11.2012 |
Adresa: |
54912, 25643525, Náchod, Vysokov, Vysokov, 163, č.p. 163, 54912 Vysokov |
|
Matthias Michael Fink
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
Jednatel |
13.07.2010 |
Adresa: |
Lindengasse 1a, 904 19 Nürnberg |
|
Ing. Petr Steiner
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
Jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
54912, 25643525, Vysokov, 163 |
|
Ing. Petr Steiner
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
Jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
54912, 25643525, Náchod, Vysokov, Vysokov, 163, č.p. 163, 54912 Vysokov |
|
Matthias Michael Fink
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Jednatel |
19.01.2006 |
Adresa: |
90419, Nürnberg, Lindengasse, 1a |
|
Robert Jan Prick
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
Jednatel |
19.01.2006 |
Adresa: |
1015 GD Amsterdam, Brouwersgracht 103 2 |
|
Matthias Michael Fink
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Jednatel |
19.01.2006 |
Adresa: |
1a, Nürnberg, Lindengasse, 90419, Lindengasse 1a, 90419 Nürnberg, Německo |
|