PAVEL KUCHTA
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.05.2023 |
Adresa: |
53352, 75269147, Pardubice, Srch, Srch, K Hradišti, 409, K Hradišti 409, 53352 Srch |
|
FRANTIŠEK DALECKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.07.2019 |
Adresa: |
53002, 26926245, Pardubice, Dašice, Pod Dubem, 27 |
|
FRANTIŠEK DALECKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.07.2019 |
Adresa: |
53002, 26926245, Pardubice, Dašice, Pod Dubem, 27, Pod Dubem 27, 53002 Dašice |
|
František Dalecký
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Jednatel |
21.02.2011 |
Adresa: |
53002, 26926245, Dašice, Pod Dubem, 27 |
|
FRANTIŠEK DALECKÝ
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Jednatel |
21.02.2011 |
Adresa: |
53002, 26926245, Pardubice, Dašice, Pod Dubem, 27, Pod Dubem 27, 53002 Dašice |
|
František Dalecký
|
Neaktivní
od 21.02.2011
|
Jednatel |
30.06.2007 |
Adresa: |
53302, Pardubice, Pod Dubem, 27 |
|
FRANTIŠEK DALECKÝ
|
Neaktivní
od 21.02.2011
|
Jednatel |
30.06.2007 |
Adresa: |
53002, 26926245, Pardubice, Dašice, Pod Dubem, 27, Pod Dubem 27, 53002 Dašice |
|
František Dalecký
|
Neaktivní
od 30.06.2007
|
Jednatel |
01.03.2006 |
Adresa: |
53303, 13149652, Dašice, 28. října, 425 |
|
František Dalecký
|
Neaktivní
od 30.06.2007
|
Jednatel |
01.03.2006 |
Adresa: |
53303, 13149652, Pardubice, Dašice, Dašice, 28. října, 425, 28. října 425, 53303 Dašice |
|