IVANA KOKIOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
Člen |
26.07.2014 |
Adresa: |
50303, 15803856, Sendražice, Sendražice, 1 |
|
IVANA KOKIOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
Člen |
26.07.2014 |
Adresa: |
50303, 15803856, Hradec Králové, Sendražice, Sendražice, 1, č.p. 1, 50303 Sendražice |
|
MILUŠE NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
Člen |
15.10.2013 |
Adresa: |
28601, 11636530, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1622, 61 |
|
MILUŠE NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
Člen |
15.10.2013 |
Adresa: |
28601, 11636530, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1622, 61, Pražská 1622/61, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Ing. Miroslav Krátký
|
Neaktivní
od 03.04.2010
|
předseda představenstva |
13.06.2008 |
Adresa: |
56601, 5713811, Vysoké Mýto, Prokopa Velikého, 793 |
|
Ing. Miroslav Krátký
|
Neaktivní
od 03.04.2010
|
předseda představenstva |
13.06.2008 |
Adresa: |
56601, 5713811, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Prokopa Velikého, 793, Prokopa Velikého 793, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|
Mgr. Ivana Žáková
|
Neaktivní
od 13.06.2008
|
Předseda |
18.09.2007 |
Adresa: |
26301, 12931811, Dobříš, K Vodárně, 1502 |
|
Mgr. Ivana Žáková
|
Neaktivní
od 13.06.2008
|
Předseda |
18.09.2007 |
Adresa: |
26301, 12931811, Příbram, Dobříš, Dobříš, K Vodárně, 1502, K Vodárně 1502, 26301 Dobříš |
|
Ivana Kokiová
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
Člen |
05.06.2006 |
Adresa: |
50303, 15804097, Sendražice, 25 |
|
Ivana Kokiová
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
Člen |
05.06.2006 |
Adresa: |
50303, 15804097, Hradec Králové, Sendražice, Sendražice, 25, č.p. 25, 50303 Sendražice |
|
Ivana Kokiová
|
Neaktivní
od 05.06.2006
|
Člen |
29.05.2006 |
Adresa: |
50003, 23866381, Hradec Králové, Československé armády, 284 |
|
Mgr. Ivana Šamalíková
|
Neaktivní
od 18.09.2007
|
Předseda |
29.05.2006 |
Adresa: |
26301, 12931811, Dobříš, K Vodárně, 1502 |
|
Miluše Baldrychová
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
Člen |
29.05.2006 |
Adresa: |
28601, Čáslav, Nové Město, Pražská, 1622 |
|
Ivana Kokiová
|
Neaktivní
od 05.06.2006
|
Člen |
29.05.2006 |
Adresa: |
50003, 23866381, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Československé armády, 284, 13, Československé armády 284/13, 50003 Hradec Králové |
|
Mgr. Ivana Šamalíková
|
Neaktivní
od 18.09.2007
|
Předseda |
29.05.2006 |
Adresa: |
26301, 12931811, Příbram, Dobříš, Dobříš, K Vodárně, 1502, K Vodárně 1502, 26301 Dobříš |
|
Miluše Baldrychová
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
Člen |
29.05.2006 |
Adresa: |
28601, 11636530, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1622, 61, Pražská 1622/61, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|