Ing. STANISLAV MACH
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
člen představenstva |
23.08.2014 |
Adresa: |
50003, 23844990, Hradec Králové, Piletice, Piletická, 50, 47 |
|
Ing. STANISLAV MACH
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
člen představenstva |
23.08.2014 |
Adresa: |
50003, 23844990, Hradec Králové, Hradec Králové, Piletice, Piletická, 50, 47, Piletická 50/47, Piletice, 50003 Hradec Králové |
|
JUDr. TOMÁŠ FEUERMANN
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
místopředseda představenstva |
01.06.2014 |
Adresa: |
50006, 23813504, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Pod Zámečkem, 1056, 52 |
|
JUDr. Tomáš Feuermann
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
místopředseda představenstva |
01.06.2014 |
Adresa: |
50006, 23813504, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Pod Zámečkem, 1056, 52, Pod Zámečkem 1056/52, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové |
|
JUDr. Tomáš Feuermann
|
Neaktivní
od 01.06.2014
|
místopředseda představenstva |
27.10.2010 |
Adresa: |
50006, 23813504, Hradec Králové, Pod Zámečkem, 1056 |
|
Ing. Stanislav Mach
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
člen představenstva |
27.10.2010 |
Adresa: |
50003, 23844990, Hradec Králové, Piletická, 50, 47 |
|
Ing. arch Pavel Tušl
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
předseda představenstva |
27.10.2010 |
Adresa: |
50008, 23820110, Hradec Králové, Střední, 1724, 9 |
|
JUDr. Tomáš Feuermann
|
Neaktivní
od 01.06.2014
|
místopředseda představenstva |
27.10.2010 |
Adresa: |
50006, 23813504, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Pod Zámečkem, 1056, 52, Pod Zámečkem 1056/52, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové |
|
Ing. STANISLAV MACH
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
člen představenstva |
27.10.2010 |
Adresa: |
50003, 23844990, Hradec Králové, Hradec Králové, Piletice, Piletická, 50, 47, Piletická 50/47, Piletice, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. arch Pavel Tušl
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
předseda představenstva |
27.10.2010 |
Adresa: |
50008, 23820110, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Střední, 1724, 9, Střední 1724/9, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Ing. arch. Pavel Tušl
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
předseda představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
50008, 23820110, Hradec Králové, Střední, 1724/9 |
|
Ing. Leo Vychodil
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
místopředseda představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
50003, 23864711, Hradec Králové, Dlouhá, 103/17 |
|
Ing. Milan Juřička
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
člen představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
62400, 19678223, Brno, Vavřinecká, 654/7 |
|
Ing. arch. PAVEL TUŠL
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
předseda představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
50008, 23820110, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Střední, 1724, 9, Střední 1724/9, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Ing. Leo Vychodil
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
místopředseda představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
50003, 23864711, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Dlouhá, 103, 17, Dlouhá 103/17, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. MILAN JUŘIČKA
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
člen představenstva |
10.10.2008 |
Adresa: |
62400, 19678223, Brno-město, Brno, Komín, Vavřinecká, 654, 7, Vavřinecká 654/7, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. arch. Pavel Tušl
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
předseda představenstva |
10.07.2006 |
Adresa: |
50008, 23820110, Hradec Králové, Střední, 1724/9 |
|
Dáša Táborská
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
místopředseda představenstva |
10.07.2006 |
Adresa: |
50004, Hradec Králové, Krunertova, 647/11 |
|
Ing. BOHUSLAV ŘIČAŘ
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
člen představenstva |
10.07.2006 |
Adresa: |
50003, 25418645, Skalice, Skalička, 49 |
|
Ing. arch. PAVEL TUŠL
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
předseda představenstva |
10.07.2006 |
Adresa: |
50008, 23820110, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Střední, 1724, 9, Střední 1724/9, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Dáša Táborská
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
místopředseda představenstva |
10.07.2006 |
Adresa: |
647/11, Hradec Králové, Krunertova, 50004, Krunertova 647/11, 50004 Hradec Králové, Česká republika |
|
Ing. BOHUSLAV ŘIČAŘ
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
člen představenstva |
10.07.2006 |
Adresa: |
50003, 25418645, Hradec Králové, Skalice, Skalička, 49, Skalička 49, 50003 Skalice |
|