Ing. PETR SCHWARZBACH
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
předseda družstva |
07.12.2016 |
Adresa: |
56002, 24769789, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Českých bratří, 1943 |
|
HANA HUDIKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
Místopředseda družstva |
07.12.2016 |
Adresa: |
56002, 24752053, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Tyršovo náměstí, 92 |
|
Ing. PETR SCHWARZBACH
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
předseda družstva |
07.12.2016 |
Adresa: |
56002, 24769789, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Českých bratří, 1943, Českých bratří 1943, 56002 Česká Třebová |
|
HANA HUDIKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
Místopředseda družstva |
07.12.2016 |
Adresa: |
56002, 24752053, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Tyršovo náměstí, 92, Tyršovo náměstí 92, 56002 Česká Třebová |
|
Ing. Petr Schwarzbach
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
předseda družstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
56002, 24769789, Česká Třebová, Českých bratří, 1943 |
|
Ing. PETR SCHWARZBACH
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
předseda družstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
56002, 24769789, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Českých bratří, 1943, Českých bratří 1943, 56002 Česká Třebová |
|
Petr Mrázek
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
Předseda družstva |
27.07.2006 |
Adresa: |
56124, 18083358, Třebovice, 206 |
|
Hana Štarmanová
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
Místopředseda družstva |
27.07.2006 |
Adresa: |
56002, 24752053, Česká Třebová, Tyršovo náměstí, 92 |
|
Petr Mrázek
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
Předseda družstva |
27.07.2006 |
Adresa: |
56124, 18083358, Ústí nad Orlicí, Třebovice, Třebovice, 206, č.p. 206, 56124 Třebovice |
|
Hana Štarmanová
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
Místopředseda družstva |
27.07.2006 |
Adresa: |
56002, 24752053, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Tyršovo náměstí, 92, Tyršovo náměstí 92, 56002 Česká Třebová |
|