Mgr. MARTIN REZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2024 |
Adresa: |
13000, 21773823, Praha, Žižkov, Bořivojova, 688, 88, Bořivojova 688/88, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2022 |
Adresa: |
10900, 25065343, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 427 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Neaktivní
od 07.02.2024
|
jednatel |
28.07.2022 |
Adresa: |
10900, 25065343, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 427, Livornská 427, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Neaktivní
od 28.07.2022
|
jednatel |
18.01.2019 |
Adresa: |
14000, 26292670, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Žateckých, 1091, 16 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Neaktivní
od 28.07.2022
|
jednatel |
18.01.2019 |
Adresa: |
14000, 26292670, Praha, Nusle, Žateckých, 1091, 16, Žateckých 1091/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
jednatel |
18.11.2014 |
Adresa: |
10900, 25065343, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 427 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
jednatel |
18.11.2014 |
Adresa: |
10900, 25065343, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 427, Livornská 427, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Mgr.
|
Neaktivní
od 18.11.2014
|
jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
10900, 25065343, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 427 |
|
Mgr.
|
Neaktivní
od 18.11.2014
|
jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
10900, 25065343, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 427, Livornská 427, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
MILOŠ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
56151, 26385384, Letohrad, Letohrad, Komenského, 857 |
|
MILOŠ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
56151, 26385384, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Komenského, 857, Komenského 857, 56151 Letohrad |
|
MICHAL BOUŠKA
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
18.12.2013 |
Adresa: |
11000, 21725519, Praha 1, Staré Město, Vězeňská, 912, 6 |
|
MICHAL BOUŠKA
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
18.12.2013 |
Adresa: |
11000, 21725519, Praha, Staré Město, Vězeňská, 912, 6, Vězeňská 912/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Michal Bouška
|
Neaktivní
od 18.12.2013
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
41743, 28402588, Krupka, Višňový sad, 313 |
|
Miloš Pospíšil
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
56151, 26385384, Letohrad, Komenského, 857 |
|
Karel Stejskal
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
56151, 5694892, Letohrad, Orlice, 254 |
|
František David
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
41743, 28402561, Krupka, Jaroslava Foglara, 305 |
|
Michal Bouška
|
Neaktivní
od 18.12.2013
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
41742, 28402588, Teplice, Krupka, Maršov, Višňový sad, 313, Višňový sad 313, Maršov, 41742 Krupka |
|
MILOŠ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
56151, 26385384, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Komenského, 857, Komenského 857, 56151 Letohrad |
|
Karel Stejskal
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
56151, 5694892, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Orlice, Dolní cesta, 254, Dolní cesta 254, Orlice, 56151 Letohrad |
|
František David
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
41742, 28402561, Teplice, Krupka, Maršov, Jaroslava Foglara, 305, Jaroslava Foglara 305, Maršov, 41742 Krupka |
|