ZDENĚK JENÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.04.2019 |
Adresa: |
25001, 78177316, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Za humny, 2626 |
|
ZDENĚK JENÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.04.2019 |
Adresa: |
25001, 78177316, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Za humny, 2626, Za humny 2626, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Mgr. SYLVA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
50351, 15850757, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou I, Čelakovského, 41 |
|
JAN MOLINGER
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
50351, 15850757, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou I, Čelakovského, 41 |
|
Mgr. SYLVA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
50351, 15850757, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou I, Čelakovského, 41, Čelakovského 41, Chlumec nad Cidlinou I, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|
JAN MOLINGER
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
50351, 15850757, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou I, Čelakovského, 41, Čelakovského 41, Chlumec nad Cidlinou I, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|
ZDENĚK JENÍČEK
|
Neaktivní
od 20.04.2019
|
člen výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
25001, 14627001, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Zápská, 1640 |
|
ZDENĚK JENÍČEK
|
Neaktivní
od 20.04.2019
|
člen výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
25001, 14627001, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Zápská, 1640, Zápská 1640, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Mgr. SYLVA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
předseda výboru |
12.07.2013 |
Adresa: |
50351, 15850757, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou I, Čelakovského, 41 |
|
MgA. JAN MOLINGER
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
člen výboru |
12.07.2013 |
Adresa: |
50351, 15850757, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou I, Čelakovského, 41 |
|
Mgr. SYLVA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
předseda výboru |
12.07.2013 |
Adresa: |
50351, 15850757, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou I, Čelakovského, 41, Čelakovského 41, Chlumec nad Cidlinou I, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|
MgA. Jan Molinger
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
člen výboru |
12.07.2013 |
Adresa: |
50351, 15850757, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou I, Čelakovského, 41, Čelakovského 41, Chlumec nad Cidlinou I, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|
ZDENĚK JENÍČEK
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
člen výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
25001, 14627001, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Zápská, 1640 |
|
ZDENĚK JENÍČEK
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
člen výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
25001, 14627001, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Zápská, 1640, Zápská 1640, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Simona Šimáková
|
Neaktivní
od 12.07.2013
|
člen výboru |
23.03.2011 |
Adresa: |
50351, 15850757, Chlumec nad Cidlinou, Čelakovského, 41 |
|
Simona Šimáková
|
Neaktivní
od 12.07.2013
|
člen výboru |
23.03.2011 |
Adresa: |
50351, 15850757, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou I, Čelakovského, 41, Čelakovského 41, Chlumec nad Cidlinou I, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|
Simona Valentová
|
Neaktivní
od 23.03.2011
|
člen výboru |
11.03.2010 |
Adresa: |
50351, 15850757, Chlumec nad Cidlinou, Čelakovského, 41 |
|
Zdeněk Jeníček
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
člen výboru |
11.03.2010 |
Adresa: |
50351, 15860540, Chlumec nad Cidlinou, Švermova, 424 |
|
MgA. Jan Molinger
|
Neaktivní
od 12.07.2013
|
předseda výboru |
11.03.2010 |
Adresa: |
50351, 15850757, Chlumec nad Cidlinou, Čelakovského, 41 |
|
Simona Valentová
|
Neaktivní
od 23.03.2011
|
člen výboru |
11.03.2010 |
Adresa: |
50351, 15850757, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou I, Čelakovského, 41, Čelakovského 41, Chlumec nad Cidlinou I, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|
Zdeněk Jeníček
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
člen výboru |
11.03.2010 |
Adresa: |
50351, 15860540, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou IV, Švermova, 424, Švermova 424, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|
MgA. Jan Molinger
|
Neaktivní
od 12.07.2013
|
předseda výboru |
11.03.2010 |
Adresa: |
50351, 15850757, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou I, Čelakovského, 41, Čelakovského 41, Chlumec nad Cidlinou I, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|