Ing. JAN ŠKUREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.10.2021 |
Adresa: |
18400, 22335544, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, Na šubě, 113, 4 |
|
JAN HENDRYCH
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.10.2021 |
Adresa: |
15000, 22098330, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Nad Zámečnicí, 2126, 32 |
|
Ing. JAN ŠKUREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.10.2021 |
Adresa: |
18400, 22335544, Praha, Dolní Chabry, Na šubě, 113, 4, Na šubě 113/4, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
JAN HENDRYCH
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.10.2021 |
Adresa: |
15000, 22098330, Praha, Smíchov, Nad Zámečnicí, 2126, 32, Nad Zámečnicí 2126/32, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PAVEL HALADA
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.04.2021 |
Adresa: |
16000, 41045386, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Jednořadá, 1123, 35 |
|
PAVEL HALADA
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.04.2021 |
Adresa: |
16000, 41045386, Praha, Bubeneč, Jednořadá, 1123, 35, Jednořadá 1123/35, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JAN BARTOŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.05.2019 |
Adresa: |
15300, 22057595, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Strážovská, 1319, 21 |
|
Ing. MILOSLAV MATULA
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.05.2019 |
Adresa: |
41201, 2916100, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Slavíčkova, 137, 2 |
|
JAN BARTOŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.05.2019 |
Adresa: |
15300, 22057595, Praha, Radotín, Strážovská, 1319, 21, Strážovská 1319/21, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Ing. MILOSLAV MATULA
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.05.2019 |
Adresa: |
41201, 2916100, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Slavíčkova, 137, 2, Slavíčkova 137/2, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
JAN HENDRYCH
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
místopředseda výboru |
21.06.2020 |
Adresa: |
15000, 22098330, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Nad Zámečnicí, 2126, 32 |
|
JAN HENDRYCH
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
místopředseda výboru |
21.06.2020 |
Adresa: |
15000, 22098330, Praha, Smíchov, Nad Zámečnicí, 2126, 32, Nad Zámečnicí 2126/32, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JAN HENDRYCH
|
Neaktivní
od 21.06.2020
|
místopředseda výboru |
28.05.2019 |
Adresa: |
14000, 21953261, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Boleslavova, 1528, 26 |
|
PAVEL HALADA
|
Neaktivní
od 08.04.2021
|
člen výboru |
28.05.2019 |
Adresa: |
15300, 25081063, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Nýřanská, 1495, 12 |
|
JAN HENDRYCH
|
Neaktivní
od 21.06.2020
|
místopředseda výboru |
28.05.2019 |
Adresa: |
14000, 21953261, Praha, Nusle, Boleslavova, 1528, 26, Boleslavova 1528/26, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
PAVEL HALADA
|
Neaktivní
od 08.04.2021
|
člen výboru |
28.05.2019 |
Adresa: |
15300, 25081063, Praha, Radotín, Nýřanská, 1495, 12, Nýřanská 1495/12, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
JAN HENDRYCH
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
člen výboru |
27.07.2016 |
Adresa: |
14000, 21953261, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Boleslavova, 1528, 26 |
|
Ing. JAN ŠKUREK
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
předseda výboru |
27.07.2016 |
Adresa: |
18400, 22335544, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, Na šubě, 113, 4 |
|
JAN HENDRYCH
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
člen výboru |
27.07.2016 |
Adresa: |
14000, 21953261, Praha, Nusle, Boleslavova, 1528, 26, Boleslavova 1528/26, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. JAN ŠKUREK
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
předseda výboru |
27.07.2016 |
Adresa: |
18400, 22335544, Praha, Dolní Chabry, Na šubě, 113, 4, Na šubě 113/4, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Ing. JÁN JUREČKA
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
člen výboru |
08.05.2015 |
Adresa: |
14700, 21806802, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Na Mlejnku, 991, 28 |
|
Ing. JÁN JUREČKA
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
člen výboru |
08.05.2015 |
Adresa: |
14700, 21806802, Praha, Braník, Na Mlejnku, 991, 28, Na Mlejnku 991/28, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. JÁN JUREČKA
|
Neaktivní
od 08.05.2015
|
člen výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
14700, 25166280, Praha 4, Hodkovičky, V Zátiší, 520, 23 |
|
Ing. JAN ŠKUREK
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
předseda výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
18400, 22335544, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, Na šubě, 113, 4 |
|
Ing. MIROSLAV IVAŠKA
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
místopředseda výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
11000, 21701709, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Spálená, 103, 41 |
|
Ing. MILOSLAV MATULA
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
člen výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
41201, 2916100, Litoměřice, Pokratice, Slavíčkova, 137, 2 |
|
Ing. Ján Jurečka
|
Neaktivní
od 08.05.2015
|
člen výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
14700, 25166280, Praha, Hodkovičky, V Zátiší, 520, 23, V Zátiší 520/23, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Ing. JAN ŠKUREK
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
předseda výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
18400, 22335544, Praha, Dolní Chabry, Na šubě, 113, 4, Na šubě 113/4, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Ing. MIROSLAV IVAŠKA
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
místopředseda výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
11000, 21701709, Praha, Nové Město, Spálená, 103, 41, Spálená 103/41, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. MILOSLAV MATULA
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
člen výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
41201, 2916100, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Slavíčkova, 137, 2, Slavíčkova 137/2, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
Jan Hendrych
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
Člen výboru |
20.03.2012 |
Adresa: |
14000, 21953261, Praha 4, Boleslavova, 1528, 26 |
|
JAN HENDRYCH
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
Člen výboru |
20.03.2012 |
Adresa: |
14000, 21953261, Praha, Nusle, Boleslavova, 1528, 26, Boleslavova 1528/26, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Zdeňka Spurná
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
Člen výboru |
19.06.2010 |
Adresa: |
19600, 25730151, Praha 9, Krčmářovská, 255, 25 |
|
Ing. Miroslav Ivaška
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
Místopředseda výboru |
19.06.2010 |
Adresa: |
11000, 21701709, Praha 1, Spálená, 41 |
|
Ing. Ján Jurečka
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
Člen výboru |
19.06.2010 |
Adresa: |
14700, 25166280, Praha 1, V Zátiší, 520, 23 |
|
Zdeňka Spurná
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
Člen výboru |
19.06.2010 |
Adresa: |
19600, 25730151, Praha, Miškovice, Krčmářovská, 255, 25, Krčmářovská 255/25, Miškovice, 19600 Praha 9 |
|
Ing. Ján Jurečka
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
Člen výboru |
19.06.2010 |
Adresa: |
14700, 25166280, Praha, Hodkovičky, V Zátiší, 520, 23, V Zátiší 520/23, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Ing. MIROSLAV IVAŠKA
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
Místopředseda výboru |
19.06.2010 |
Adresa: |
11000, 21701709, Praha, Nové Město, Spálená, 103, 41, Spálená 103/41, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Miroslav Ivaška
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
Člen výboru |
28.04.2009 |
Adresa: |
11000, 21701709, Praha 1, Spálená, 41 |
|
Ing. MIROSLAV IVAŠKA
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
Člen výboru |
28.04.2009 |
Adresa: |
11000, 21701709, Praha, Nové Město, Spálená, 103, 41, Spálená 103/41, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Miroslav Pešta
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
Místopředseda výboru |
22.11.2006 |
Adresa: |
10700, 25412124, Praha 10, Dubeč, U Starého splavu, 620 |
|
PhDr. Jolana Myslivcová
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
Člen výboru |
22.11.2006 |
Adresa: |
14100, 21838321, Praha 4, Chodov, Mokrá, 1130/15 |
|
Ing. Jan Škurek
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
Předseda výboru |
22.11.2006 |
Adresa: |
18400, 22335544, Praha 8, Dolní Chabry, Na Šubě, 113/4 |
|
Ing. Miroslav Pešta
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
Místopředseda výboru |
22.11.2006 |
Adresa: |
10700, 25412124, Praha, Dubeč, U starého splavu, 620, U starého splavu 620, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
PhDr. Jolana Myslivcová
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
Člen výboru |
22.11.2006 |
Adresa: |
14900, 21838321, Praha, Chodov, Mokrá, 1130, 15, Mokrá 1130/15, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. JAN ŠKUREK
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
Předseda výboru |
22.11.2006 |
Adresa: |
18400, 22335544, Praha, Dolní Chabry, Na šubě, 113, 4, Na šubě 113/4, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|