VLADIMÍR RÁKOSNÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9 |
|
MIROSLAV FRÝDL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9 |
|
Ing. MARIE TAUFEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
10600, 25653580, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Záběhlická, 3212, 90 |
|
VLADIMÍR RÁKOSNÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9, Šmilovského 1367/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
MIROSLAV FRÝDL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9, Šmilovského 1367/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. MARIE TAUFEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.07.2022 |
Adresa: |
10600, 25653580, Praha, Záběhlice, Záběhlická, 3212, 90, Záběhlická 3212/90, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
VLADIMÍR RÁKOSNÍK
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
Předseda výboru |
29.06.2017 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9 |
|
MIROSLAV FRÝDL
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
Místopředseda výboru |
29.06.2017 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9 |
|
Ing. MARIE TAUFEROVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
Člen výboru |
29.06.2017 |
Adresa: |
10600, 25653580, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Záběhlická, 3212, 90 |
|
VLADIMÍR RÁKOSNÍK
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
Předseda výboru |
29.06.2017 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9, Šmilovského 1367/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
MIROSLAV FRÝDL
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
Místopředseda výboru |
29.06.2017 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9, Šmilovského 1367/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. MARIE TAUFEROVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
Člen výboru |
29.06.2017 |
Adresa: |
10600, 25653580, Praha, Záběhlice, Záběhlická, 3212, 90, Záběhlická 3212/90, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
MIROSLAV FRÝDL
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
místopředseda výboru |
29.09.2016 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9 |
|
JOSEF ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
člen výboru |
29.09.2016 |
Adresa: |
50003, 23908211, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 631, 32 |
|
MIROSLAV FRÝDL
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
místopředseda výboru |
29.09.2016 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9, Šmilovského 1367/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
JOSEF ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
člen výboru |
29.09.2016 |
Adresa: |
50003, 23908211, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 631, 32, třída SNP 631/32, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
VLADIMÍR RÁKOSNÍK
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
předseda výboru |
05.12.2015 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9 |
|
VLADIMÍR RÁKOSNÍK
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
předseda výboru |
05.12.2015 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9, Šmilovského 1367/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Vladimír Rákosník
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
předseda výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Šmilovského, 1367 |
|
Miroslav Frýdl
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
místopředseda výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9 |
|
Josef Štěpánek
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Šmilovského, 1367 |
|
VLADIMÍR RÁKOSNÍK
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
předseda výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9, Šmilovského 1367/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Josef Štěpánek
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9, Šmilovského 1367/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
MIROSLAV FRÝDL
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
místopředseda výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9, Šmilovského 1367/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Vladimír Rákosník
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
předseda výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Šmilovského, 1367 |
|
Ing. Marie Tauferová
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
místopředseda výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
10600, 25653580, Praha 10, Záběhlice, Záběhlická, 3212/90 |
|
Josef Štěpánek
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
člen výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Šmilovského, 1367 |
|
Ing. MARIE TAUFEROVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
místopředseda výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
10600, 25653580, Praha, Záběhlice, Záběhlická, 3212, 90, Záběhlická 3212/90, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Josef Štěpánek
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
člen výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9, Šmilovského 1367/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
VLADIMÍR RÁKOSNÍK
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
předseda výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
50002, 23896680, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Šmilovského, 1367, 9, Šmilovského 1367/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|