JAROSLAV SEDLÁK
|
Neaktivní
od 13.02.2023
|
jednatel |
09.10.2014 |
Adresa: |
79399, 14008378, Osoblaha, Osoblaha, Hlavní, 126 |
|
JAROSLAV SEDLÁK
|
Neaktivní
od 13.02.2023
|
jednatel |
09.10.2014 |
Adresa: |
79399, 14008378, Bruntál, Osoblaha, Osoblaha, Hlavní, 126, Hlavní 126, 79399 Osoblaha |
|
VLADIMÍR SKÁCEL
|
Neaktivní
od 09.10.2014
|
jednatel |
18.04.2014 |
Adresa: |
60200, 19748779, Brno, Ponava, Ptašínského, 315, 12 |
|
VLADIMÍR SKÁCEL
|
Neaktivní
od 09.10.2014
|
jednatel |
18.04.2014 |
Adresa: |
60200, 19748779, Brno-město, Brno, Ponava, Ptašínského, 315, 12, Ptašínského 315/12, Ponava, 60200 Brno |
|
Aleš Martinec
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
jednatel |
30.03.2010 |
Adresa: |
69615, 13377540, Čejkovice, Blechov, 253 |
|
Aleš Martinec
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
jednatel |
30.03.2010 |
Adresa: |
69615, 13377540, Hodonín, Čejkovice, Čejkovice, Blechov, 253, Blechov 253, 69615 Čejkovice |
|
Aleš Martinec
|
Neaktivní
od 30.03.2010
|
jednatel |
13.12.2006 |
Adresa: |
69615, 13378821, Čejkovice, Vinařská, 382 |
|
Aleš Martinec
|
Neaktivní
od 30.03.2010
|
jednatel |
13.12.2006 |
Adresa: |
69615, 13378821, Hodonín, Čejkovice, Čejkovice, Vinařská, 382, Vinařská 382, 69615 Čejkovice |
|