MICHAELA DIVIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
14200, 21870322, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1305, 11 |
|
JAN ZITTA
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
12000, 21746559, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Americká, 684, 8 |
|
JAN ZITTA
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
12000, 21746559, Praha, Vinohrady, Americká, 684, 8, Americká 684/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Michaela Divišová
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha, Krč, Hurbanova, 1305, 11, Hurbanova 1305/11, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Jan Zitta
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
03.11.2008 |
Adresa: |
12000, 4, Praha 2, Vinohrady, Americká, 686/8 |
|
Jan Zitta
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
03.11.2008 |
Adresa: |
686/8, Praha 2, Vinohrady, Americká, 12000, Americká 686/8, 12000 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika |
|
David Suk
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
jednatel |
29.01.2007 |
Adresa: |
54232, 15171221, Úpice, Na Veselce, 21 |
|
Michaela Divišová
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
29.01.2007 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1305/11 |
|
David Suk
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
jednatel |
29.01.2007 |
Adresa: |
54232, 15171221, Trutnov, Úpice, Úpice, Na Veselce, 21, Na Veselce 21, 54232 Úpice |
|
Michaela Divišová
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
29.01.2007 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha, Krč, Hurbanova, 1305, 11, Hurbanova 1305/11, Krč, 14200 Praha 4 |
|