TOMÁŠ HOUDEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.07.2018 |
Adresa: |
50012, 23817089, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1414, 31 |
|
TOMÁŠ HOUDEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.07.2018 |
Adresa: |
50012, 23817089, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1414, 31, třída Edvarda Beneše 1414/31, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
ČESTMÍR PITTHARD
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
53345, 7568711, Pardubice, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, Hradecká, 103 |
|
ČESTMÍR PITTHARD
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
53345, 7568711, Pardubice, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, Hradecká, 103, Hradecká 103, 53345 Opatovice nad Labem |
|
ČESTMÍR PITTHARD
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
Jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
53345, 7568878, Pardubice, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, K rybníčkům, 119 |
|
Ing. BOHUMÍR PITTHARD
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
Jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
53345, 7568878, Pardubice, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, K rybníčkům, 119 |
|
ČESTMÍR PITTHARD
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
Jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
53345, 7568878, Pardubice, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, K Rybníčkům, 119, K Rybníčkům 119, 53345 Opatovice nad Labem |
|
Ing. Bohumír Pitthard
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
Jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
53345, 7568878, Pardubice, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, K Rybníčkům, 119, K Rybníčkům 119, 53345 Opatovice nad Labem |
|
Čestmír Pitthard
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
Jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
53345, 7568878, Opatovice nad Labem, K Rybníčkům, 119 |
|
Ing. Bohumír Pitthard
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
Jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
53345, 7568878, Opatovice nad Labem, K Rybníčkům, 119 |
|
ČESTMÍR PITTHARD
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
Jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
53345, 7568878, Pardubice, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, K Rybníčkům, 119, K Rybníčkům 119, 53345 Opatovice nad Labem |
|
Ing. Bohumír Pitthard
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
Jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
53345, 7568878, Pardubice, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, K Rybníčkům, 119, K Rybníčkům 119, 53345 Opatovice nad Labem |
|