MARTIN VALTER
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2024 |
Adresa: |
56904, 15874796, Svitavy, Brněnec, Brněnec, 6, č.p. 6, 56904 Brněnec |
|
JIŘÍ SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2021 |
Adresa: |
79607, 72894563, Prostějov, Držovice, Držovice, Šípková, 508 |
|
JIŘÍ SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2021 |
Adresa: |
79607, 72894563, Prostějov, Držovice, Držovice, Šípková, 508, Šípková 508, 79607 Držovice |
|
MARTIN HOFMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
56943, 74705318, Svitavy, Březinky, Březinky, 49 |
|
Mgr. MARKÉTA HENYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2021
|
jednatel |
03.10.2019 |
Adresa: |
56905, 40903435, Svitavy, Bělá nad Svitavou, Bělá nad Svitavou, 255 |
|
Mgr. MARKÉTA HENYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2021
|
jednatel |
03.10.2019 |
Adresa: |
56905, 40903435, Svitavy, Bělá nad Svitavou, Bělá nad Svitavou, 255, č.p. 255, 56905 Bělá nad Svitavou |
|
MARTIN HOFMAN
|
Neaktivní
od 23.01.2024
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
56943, 74705318, Svitavy, Březinky, Březinky, 49, č.p. 49, 56943 Březinky |
|
Mgr. JAN HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 21.01.2021
|
jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
56905, 40903231, Svitavy, Bělá nad Svitavou, Bělá nad Svitavou, 254 |
|
Mgr. JAN HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 21.01.2021
|
jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
56905, 40903231, Svitavy, Bělá nad Svitavou, Bělá nad Svitavou, 254, č.p. 254, 56905 Bělá nad Svitavou |
|
MARTIN HOFMAN
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
56943, 1879171, Březinky, Březinky, 4 |
|
Martin Hofman
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
56943, 1879171, Svitavy, Březinky, Březinky, 4, č.p. 4, 56943 Březinky |
|
Martin Hofman
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
29.02.2008 |
Adresa: |
56943, Březinky, 4 |
|
Martin Hofman
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
29.02.2008 |
Adresa: |
56943, 1879171, Svitavy, Březinky, Březinky, 4, č.p. 4, 56943 Březinky |
|
Mgr. Jan Havlíček
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
56904, 15916952, Brněnec, Moravská Chrastová, 180 |
|
Mgr. Markéta Henychová
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
56904, 15916952, Brněnec, Moravská Chrastová, 180 |
|
Mgr. Jan Havlíček
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
56904, 15916952, Svitavy, Brněnec, Moravská Chrastová, 180, Moravská Chrastová 180, 56904 Brněnec |
|
Mgr. Markéta Henychová
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
56904, 15916952, Svitavy, Brněnec, Moravská Chrastová, 180, Moravská Chrastová 180, 56904 Brněnec |
|