Ing. JIŘÍ BENEDIKT
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
člen představenstva |
05.03.2014 |
Adresa: |
29414, 27614433, Jivina, Jivina, 158 |
|
Ing. PETR RUDZAN
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
místopředseda představenstva |
05.03.2014 |
Adresa: |
53375, 7507666, Dolní Ředice, Dolní Ředice, Pardubická, 96 |
|
Ing. JOSEF DIESSL
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen představenstva |
05.03.2014 |
Adresa: |
53803, 25682482, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Za Pektinou, 945 |
|
Ing. JIŘÍ BENEDIKT
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
člen představenstva |
05.03.2014 |
Adresa: |
29414, 27614433, Mladá Boleslav, Jivina, Jivina, 158, č.p. 158, 29414 Jivina |
|
Ing. Josef Diessl
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen představenstva |
05.03.2014 |
Adresa: |
53803, 25682482, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Za Pektinou, 945, Za Pektinou 945, 53803 Heřmanův Městec |
|
Ing. PETR RUDZAN
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
místopředseda představenstva |
05.03.2014 |
Adresa: |
53375, 7507666, Pardubice, Dolní Ředice, Dolní Ředice, Pardubická, 96, Pardubická 96, 53375 Dolní Ředice |
|
JOSEF PEJCHL
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
člen představenstva |
22.04.2013 |
Adresa: |
59233, 3684610, Řečice, Řečice, 61 |
|
JIŘÍ BENEDIKT
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
místopředseda výboru |
22.04.2013 |
Adresa: |
29414, 27614433, Jivina, Jivina, 158 |
|
EVA HAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
člen představenstva |
22.04.2013 |
Adresa: |
59231, 3454134, Nové Město na Moravě, Pohledec, 134 |
|
PAVEL HAVÍŘ
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
předseda představenstva |
22.04.2013 |
Adresa: |
56802, 27419886, Svitavy, Lány, Nad Rybníkem, 902, 12 |
|
JIŘÍ ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen představenstva |
22.04.2013 |
Adresa: |
56201, 24737925, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Tyršova, 220 |
|
JOSEF PEJCHL
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
člen představenstva |
22.04.2013 |
Adresa: |
59233, 3684610, Žďár nad Sázavou, Řečice, Řečice, 61, č.p. 61, 59233 Řečice |
|
JIŘÍ BENEDIKT
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
místopředseda výboru |
22.04.2013 |
Adresa: |
29414, 27614433, Mladá Boleslav, Jivina, Jivina, 158, č.p. 158, 29414 Jivina |
|
EVA HAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
člen představenstva |
22.04.2013 |
Adresa: |
59231, 3454134, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Pohledec, 134, Pohledec 134, 59231 Nové Město na Moravě |
|
JIŘÍ ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen představenstva |
22.04.2013 |
Adresa: |
56201, 24737925, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Tyršova, 220, Tyršova 220, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
PAVEL HAVÍŘ
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
předseda představenstva |
22.04.2013 |
Adresa: |
56802, 27419886, Svitavy, Svitavy, Lány, Nad Rybníkem, 902, 12, Nad Rybníkem 902/12, Lány, 56802 Svitavy |
|
Ing. Jan Kosla
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
člen představenstva |
10.08.2012 |
Adresa: |
57001, 1911104, Litomyšl, Mařákova, 1106 |
|
Ing. Josef Pejchl
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
člen představenstva |
10.08.2012 |
Adresa: |
59233, 3684610, Řečice, 61 |
|
ing. JAN KOSLA
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
člen představenstva |
10.08.2012 |
Adresa: |
57001, 1911104, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Mařákova, 1106, Mařákova 1106, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Josef Pejchl
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
člen představenstva |
10.08.2012 |
Adresa: |
59233, 3684610, Žďár nad Sázavou, Řečice, Řečice, 61, č.p. 61, 59233 Řečice |
|
MUDr. Josef Hájek
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
člen představenstva |
13.07.2011 |
Adresa: |
56206, 24747467, Ústí nad Orlicí, Heranova, 1211 |
|
MUDr. Jiří Řezníček
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
předseda představenstva |
13.07.2011 |
Adresa: |
56201, 24737925, Ústí nad Orlicí, Tyršova, 220 |
|
MUDr. JOSEF HÁJEK
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
člen představenstva |
13.07.2011 |
Adresa: |
56206, 24747467, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Heranova, 1211, Heranova 1211, 56206 Ústí nad Orlicí |
|
MUDr. JIŘÍ ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
předseda představenstva |
13.07.2011 |
Adresa: |
56201, 24737925, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Tyršova, 220, Tyršova 220, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
MUDr. Ing. Svojmil Petránek
|
Neaktivní
od 10.02.2011
|
člen představenstva |
30.12.2010 |
Adresa: |
10100, 22652752, Praha 10, Vinohrady, Benešovská, 1926, 8 |
|
MUDr. Ing. Svojmil Petránek
|
Neaktivní
od 10.02.2011
|
člen představenstva |
30.12.2010 |
Adresa: |
10100, 22652752, Praha, Vinohrady, Benešovská, 1926, 8, Benešovská 1926/8, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
MUDr. Martin Procházka
|
Neaktivní
od 05.10.2010
|
předseda představenstva |
24.09.2007 |
Adresa: |
56301, 18004369, Lanškroun, Kollárova, 450 |
|
MUDr. Jiří Řezníček
|
Neaktivní
od 13.07.2011
|
člen představenstva |
24.09.2007 |
Adresa: |
56201, 24737925, Ústí nad Orlicí, Tyršova, 220 |
|
Anna Kučerová
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
člen představenstva |
24.09.2007 |
Adresa: |
56201, 24747297, Ústí nad Orlicí, Chodská, 1194 |
|
MUDr. Martin Procházka
|
Neaktivní
od 05.10.2010
|
předseda představenstva |
24.09.2007 |
Adresa: |
56301, 18004369, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, Kollárova, 450, Kollárova 450, Ostrovské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
MUDr. JIŘÍ ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 13.07.2011
|
člen představenstva |
24.09.2007 |
Adresa: |
56201, 24737925, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Tyršova, 220, Tyršova 220, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Anna Kučerová
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
člen představenstva |
24.09.2007 |
Adresa: |
56206, 24747297, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Chodská, 1194, Chodská 1194, 56206 Ústí nad Orlicí |
|
MUDr. Martin Procházka
|
Neaktivní
od 24.09.2007
|
člen představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
56301, 18004369, Lanškroun, Kollárova, 450 |
|
MUDr. Martin Procházka
|
Neaktivní
od 24.09.2007
|
člen představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
56301, 18004369, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, Kollárova, 450, Kollárova 450, Ostrovské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|