Ing. JIŘÍ BENEDIKT
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
člen představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
29414, 27614433, Jivina, Jivina, 158 |
|
Ing. PETR RUDZAN
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
místopředseda představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
53375, 7507666, Dolní Ředice, Dolní Ředice, Pardubická, 96 |
|
Ing. JIŘÍ BENEDIKT
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
člen představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
29414, 27614433, Mladá Boleslav, Jivina, Jivina, 158, č.p. 158, 29414 Jivina |
|
Ing. PETR RUDZAN
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
místopředseda představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
53375, 7507666, Pardubice, Dolní Ředice, Dolní Ředice, Pardubická, 96, Pardubická 96, 53375 Dolní Ředice |
|
Ing. PETR RUDZAN
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
|
28.02.2014 |
Adresa: |
53375, 7507666, Dolní Ředice, Dolní Ředice, Pardubická, 96 |
|
Ing. JOSEF DIESSL
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
53803, 25682482, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Za Pektinou, 945 |
|
Ing. PETR RUDZAN
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
|
28.02.2014 |
Adresa: |
53375, 7507666, Pardubice, Dolní Ředice, Dolní Ředice, Pardubická, 96, Pardubická 96, 53375 Dolní Ředice |
|
Ing. Josef Diessl
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
53803, 25682482, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Za Pektinou, 945, Za Pektinou 945, 53803 Heřmanův Městec |
|
EVA HAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
člen představenstva |
11.07.2013 |
Adresa: |
59231, 3454134, Nové Město na Moravě, Pohledec, 134 |
|
JIŘÍ BENEDIKT
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
místopředseda představenstva |
11.07.2013 |
Adresa: |
29414, 27614433, Jivina, Jivina, 158 |
|
PAVEL HAVÍŘ
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
předseda představenstva |
11.07.2013 |
Adresa: |
56802, 27419886, Svitavy, Lány, Nad Rybníkem, 902, 12 |
|
VLADIMÍR NINGER
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen představenstva |
11.07.2013 |
Adresa: |
53003, 7792832, Pardubice, Bílé Předměstí, Spojilská, 1777 |
|
EVA HAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
člen představenstva |
11.07.2013 |
Adresa: |
59231, 3454134, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Pohledec, 134, Pohledec 134, 59231 Nové Město na Moravě |
|
JIŘÍ BENEDIKT
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
místopředseda představenstva |
11.07.2013 |
Adresa: |
29414, 27614433, Mladá Boleslav, Jivina, Jivina, 158, č.p. 158, 29414 Jivina |
|
PAVEL HAVÍŘ
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
předseda představenstva |
11.07.2013 |
Adresa: |
56802, 27419886, Svitavy, Svitavy, Lány, Nad Rybníkem, 902, 12, Nad Rybníkem 902/12, Lány, 56802 Svitavy |
|
VLADIMÍR NINGER
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
člen představenstva |
11.07.2013 |
Adresa: |
53003, 7792832, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Spojilská, 1777, Spojilská 1777, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Ing. Jan Kosla
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
57001, 1911104, Litomyšl, Mařákova, 1106 |
|
Ing. Josef Pejchl
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
59233, 3684610, Řečice, 61 |
|
ing. JAN KOSLA
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
57001, 1911104, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Mařákova, 1106, Mařákova 1106, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Josef Pejchl
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
59233, 3684610, Žďár nad Sázavou, Řečice, Řečice, 61, č.p. 61, 59233 Řečice |
|
MUDr. Vladimír Ninger
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
člen představenstva |
07.12.2009 |
Adresa: |
53003, 7792832, Pardubice, Spojilská, 1777 |
|
Ing. Ivana Urešová
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
člen představenstva |
07.12.2009 |
Adresa: |
56601, 5705916, Vysoké Mýto, Dostojevského, 474 |
|
MUDr. Tomáš Vondráček
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
předseda představenstva |
07.12.2009 |
Adresa: |
53705, 1, Chrudim 5, Na Výsluní, 1227 |
|
MUDr. Vladimír Ninger
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
člen představenstva |
07.12.2009 |
Adresa: |
53003, 7792832, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Spojilská, 1777, Spojilská 1777, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Ing. Ivana Urešová
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
člen představenstva |
07.12.2009 |
Adresa: |
56601, 5705916, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, Dostojevského, 474, Dostojevského 474, Choceňské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|
MUDr. TOMÁŠ VONDRÁČEK
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
předseda představenstva |
07.12.2009 |
Adresa: |
53705, 18903746, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Výsluní, 1227, Na Výsluní 1227, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
MUDr. Tomáš Vondráček
|
Neaktivní
od 07.12.2009
|
člen představenstva |
20.10.2009 |
Adresa: |
53705, 1, Chrudim 5, Na Výsluní, 1227 |
|
MUDr. TOMÁŠ VONDRÁČEK
|
Neaktivní
od 07.12.2009
|
člen představenstva |
20.10.2009 |
Adresa: |
53705, 18903746, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Výsluní, 1227, Na Výsluní 1227, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
MUDr. Petr Čichovský
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
člen představenstva |
25.08.2009 |
Adresa: |
53341, 26267942, Lázně Bohdaneč, Za Sokolovnou, 763 |
|
MUDr. Petr Čichovský
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
člen představenstva |
25.08.2009 |
Adresa: |
53341, 26267942, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, Za Sokolovnou, 763, Za Sokolovnou 763, 53341 Lázně Bohdaneč |
|
MUDr. Vojtěch Němeček
|
Neaktivní
od 25.08.2009
|
člen představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
53825, 25703706, Nasavrky, Severní, 352 |
|
MUDr. Vojtěch Němeček
|
Neaktivní
od 25.08.2009
|
člen představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
53825, 25703706, Chrudim, Nasavrky, Nasavrky, Severní, 352, Severní 352, 53825 Nasavrky |
|