Mgr. Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen představenstva |
14.03.2017 |
Adresa: |
18100, 22330275, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4 |
|
PETR HERMAN
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen představenstva |
14.03.2017 |
Adresa: |
25244, 25580256, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Javorová, 457 |
|
PETER GRANČIČ
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen představenstva |
14.03.2017 |
Adresa: |
81102, Bratislava, Svetlá 12 |
|
MARIÁN HERMAN
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen představenstva |
14.03.2017 |
Adresa: |
84104, Bratislava, Čárskeho 3541/2 |
|
Mgr. Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen představenstva |
14.03.2017 |
Adresa: |
18100, 22330275, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4, Křivenická 407/4, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
PETR HERMAN
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen představenstva |
14.03.2017 |
Adresa: |
25244, 25580256, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Javorová, 457, Javorová 457, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
PETER GRANČIČ
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen představenstva |
14.03.2017 |
Adresa: |
Bratislava, Svetlá 12, 81102, Svetlá 12, 81102 Bratislava, Slovensko |
|
MARIÁN HERMAN
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen představenstva |
14.03.2017 |
Adresa: |
Bratislava, Čárskeho 3541/2, 84104, Čárskeho 3541/2, 84104 Bratislava, Slovensko |
|
PETR HERMAN
|
Neaktivní
od 14.03.2017
|
předseda představenstva |
17.09.2015 |
Adresa: |
25244, 25580256, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Javorová, 457 |
|
PETR HERMAN
|
Neaktivní
od 14.03.2017
|
předseda představenstva |
17.09.2015 |
Adresa: |
25244, 25580256, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Javorová, 457, Javorová 457, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
Mgr. Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 14.03.2017
|
člen představenstva |
16.07.2014 |
Adresa: |
18100, 22330275, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4 |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 14.03.2017
|
člen představenstva |
16.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21755990, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Čerchovská, 1711, 4 |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 14.03.2017
|
člen představenstva |
16.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21755990, Praha, Vinohrady, Čerchovská, 1711, 4, Čerchovská 1711/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 14.03.2017
|
člen představenstva |
16.07.2014 |
Adresa: |
18100, 22330275, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4, Křivenická 407/4, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
PAVEL TRENKA
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
81106, Bratislava - Staré Mesto, Kysucká 7373/2 |
|
JUDr. OLGA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2015
|
předseda představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
25228, 6508910, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 469 |
|
PAVEL TRENKA
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
Bratislava - Staré Mesto, Kysucká 7373/2, 81106, Kysucká 7373/2, 81106 Bratislava - Staré Mesto, Slovensko |
|
JUDr. OLGA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2015
|
předseda představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
25228, 6508910, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 469, Zdeňka Lhoty 469, 25228 Černošice |
|
Ing. Marcel Kasanický
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
předseda představenstva |
25.10.2012 |
Adresa: |
90025, Chorvátský Grob, Jaseňová, 3124, 21 |
|
Ing. Pavel Trenka
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
člen představenstva |
25.10.2012 |
Adresa: |
10200, 25771680, Praha 10, Hostivař, Pražská, 1430, 34 |
|
Mgr. Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
25.10.2012 |
Adresa: |
18100, 22330275, Praha 8, Čimice, Křivenická, 407, 4 |
|
Ing. Marcel Kasanický
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
předseda představenstva |
25.10.2012 |
Adresa: |
Chorvátský Grob, Jaseňová, 90025, 21, Jaseňová 3124/21, 90025 Chorvátský Grob, Slovensko |
|
Ing. Pavel Trenka
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
člen představenstva |
25.10.2012 |
Adresa: |
10200, 25771680, Praha, Hostivař, Pražská, 1430, 34, Pražská 1430/34, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Mgr. Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
25.10.2012 |
Adresa: |
18100, 22330275, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4, Křivenická 407/4, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Hanuš Krejčí
|
Neaktivní
od 25.10.2012
|
člen představenstva |
04.07.2011 |
Adresa: |
18200, 22391479, Praha 8, Libeň, Kubišova, 1921, 37 |
|
Ing. Hanuš Krejčí
|
Neaktivní
od 25.10.2012
|
člen představenstva |
04.07.2011 |
Adresa: |
18200, 22391479, Praha, Libeň, Kubišova, 1921, 37, Kubišova 1921/37, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Hanuš Krejčí
|
Neaktivní
od 04.07.2011
|
člen představenstva |
01.07.2009 |
Adresa: |
17000, 22299700, Praha 7, Dukelských hrdinů, 29 |
|
RNDr. Štefan Duchoslav
|
Neaktivní
od 25.10.2012
|
předseda představenstva |
01.07.2009 |
Adresa: |
92701, Šaľa, Pionierska, 26 |
|
Ing. Vít Hlavatý
|
Neaktivní
od 25.10.2012
|
člen představenstva |
01.07.2009 |
Adresa: |
50315, 20327005, Sadová, 68 |
|
Ing. Hanuš Krejčí
|
Neaktivní
od 04.07.2011
|
člen představenstva |
01.07.2009 |
Adresa: |
17000, 22299700, Praha, Holešovice, Dukelských hrdinů, 471, 29, Dukelských hrdinů 471/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Vít Hlavatý
|
Neaktivní
od 25.10.2012
|
člen představenstva |
01.07.2009 |
Adresa: |
50315, 20327005, Hradec Králové, Sadová, Sadová, 68, č.p. 68, 50315 Sadová |
|
RNDr. Štefan Duchoslav
|
Neaktivní
od 25.10.2012
|
předseda představenstva |
01.07.2009 |
Adresa: |
26, Šaľa, Pionierska, 92701, Pionierska 26, 92701 Šaľa, Slovensko |
|
Adrián Rác
|
Neaktivní
od 01.07.2009
|
předseda představenstva |
22.08.2007 |
Adresa: |
Žihárec 46, PSČ 925 83 |
|
Mgr. Zdenko Kučera
|
Neaktivní
od 01.07.2009
|
člen představenstva |
22.08.2007 |
Adresa: |
Liptovský Mikuláš, Námestie SNP 14, PSČ 031 01 |
|
Mgr. Marcel Sedlák
|
Neaktivní
od 01.07.2009
|
člen představenstva |
22.08.2007 |
Adresa: |
Bratislava, Landauova 26, PSČ 841 01 |
|