RADOMÍRA ČÁSTKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda družstva |
12.07.2023 |
Adresa: |
56002, 24770108, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1978, Semanínská 1978, 56002 Česká Třebová |
|
VÁCLAV PĚNČÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.09.2020 |
Adresa: |
56002, 24770086, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1976 |
|
VÁCLAV PĚNČÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.09.2020 |
Adresa: |
56002, 24770086, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1976, Semanínská 1976, 56002 Česká Třebová |
|
RADOMÍRA HAŇÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda družstva |
20.12.2018 |
Adresa: |
56002, 24770108, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1978 |
|
ANTONÍN PĚNČÍK
|
Aktivní
|
předseda družstva |
30.04.2013 |
Adresa: |
56002, 24770108, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1978 |
|
ANTONÍN PĚNČÍK
|
Aktivní
|
předseda družstva |
30.04.2013 |
Adresa: |
56002, 24770108, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1978, Semanínská 1978, 56002 Česká Třebová |
|
RADOMÍRA HAŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2023
|
místopředseda družstva |
20.12.2018 |
Adresa: |
56002, 24770108, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1978, Semanínská 1978, 56002 Česká Třebová |
|
MILAN LIMBERSKÝ
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
místopředseda družstva |
12.04.2017 |
Adresa: |
57001, 15966429, Svitavy, Újezdec, Újezdec, 25 |
|
MILAN LIMBERSKÝ
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
místopředseda družstva |
12.04.2017 |
Adresa: |
57001, 15966429, Svitavy, Újezdec, Újezdec, 25, č.p. 25, 57001 Újezdec |
|
RENATA JAHNOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
místopředseda družstva |
15.07.2014 |
Adresa: |
56002, 24770108, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1978 |
|
RENATA JAHNOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
místopředseda družstva |
15.07.2014 |
Adresa: |
56002, 24770108, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1978, Semanínská 1978, 56002 Česká Třebová |
|
VLASTA SIMONOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
místopředseda družstva |
30.04.2013 |
Adresa: |
56002, 18055729, Rybník, Rybník, 196 |
|
MILAN LIMBERSKÝ
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
místopředseda družstva |
30.04.2013 |
Adresa: |
56002, 24770086, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1976 |
|
VLASTA SIMONOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
místopředseda družstva |
30.04.2013 |
Adresa: |
56002, 18055729, Ústí nad Orlicí, Rybník, Rybník, 196, č.p. 196, 56002 Rybník |
|
MILAN LIMBERSKÝ
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
místopředseda družstva |
30.04.2013 |
Adresa: |
56002, 24770086, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1976, Semanínská 1976, 56002 Česká Třebová |
|
Milan Limberský
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
předseda družstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
56002, 24770086, Česká Třebová, Semanínská, 1976 |
|
Lubomír Fišer
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
místopředseda družstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
56002, 24770108, Česká Třebová, Semanínská, 1978 |
|
Antonín Pěnčík
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
místopředseda družstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
56002, 24770108, Česká Třebová, Semanínská, 1978 |
|
MILAN LIMBERSKÝ
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
předseda družstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
56002, 24770086, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1976, Semanínská 1976, 56002 Česká Třebová |
|
Lubomír Fišer
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
místopředseda družstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
56002, 24770108, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1978, Semanínská 1978, 56002 Česká Třebová |
|
ANTONÍN PĚNČÍK
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
místopředseda družstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
56002, 24770108, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Semanínská, 1978, Semanínská 1978, 56002 Česká Třebová |
|