ZUZANA AHMED KUBÁTOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
03.07.2019 |
Adresa: |
51401, 16975235, Semily, Jilemnice, Jilemnice, Žižkova, 388 |
|
ZUZANA AHMED KUBÁTOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
03.07.2019 |
Adresa: |
51401, 16975235, Semily, Jilemnice, Jilemnice, Žižkova, 388, Žižkova 388, 51401 Jilemnice |
|
VÁCLAV BEK
|
Aktivní
|
předseda |
01.02.2017 |
Adresa: |
53322, 7668538, Pardubice, Býšť, Býšť, 136 |
|
JIŘÍ KINDL
|
Aktivní
|
místopředseda |
01.02.2017 |
Adresa: |
53322, 7668538, Pardubice, Býšť, Býšť, 136 |
|
VÁCLAV BEK
|
Aktivní
|
předseda |
01.02.2017 |
Adresa: |
53322, 7668538, Pardubice, Býšť, Býšť, 136, č.p. 136, 53322 Býšť |
|
JIŘÍ KINDL
|
Neaktivní
od 14.11.2023
|
místopředseda |
10.11.2023 |
Adresa: |
53322, 7668538, Pardubice, Býšť, Býšť, 136, č.p. 136, 53322 Býšť |
|
ZUZANA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
člen |
01.02.2017 |
Adresa: |
51401, 16975235, Semily, Jilemnice, Jilemnice, Žižkova, 388 |
|
ZUZANA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
člen |
01.02.2017 |
Adresa: |
51401, 16975235, Semily, Jilemnice, Jilemnice, Žižkova, 388, Žižkova 388, 51401 Jilemnice |
|
JIŘÍ KINDL
|
Neaktivní
od 10.11.2023
|
místopředseda |
01.02.2017 |
Adresa: |
53322, 7668538, Pardubice, Býšť, Býšť, 136, č.p. 136, 53322 Býšť |
|
VÁCLAV BEK
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
předseda výboru |
05.12.2016 |
Adresa: |
53322, 7668538, Pardubice, Býšť, Býšť, 136 |
|
Ing. JOSEF RAMBOUSEK
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
místopředseda výboru |
05.12.2016 |
Adresa: |
53322, 7668805, Pardubice, Býšť, Býšť, 163 |
|
IVA JEŘÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen výboru |
05.12.2016 |
Adresa: |
53322, 7668538, Pardubice, Býšť, Býšť, 136 |
|
VÁCLAV BEK
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
předseda výboru |
05.12.2016 |
Adresa: |
53322, 7668538, Pardubice, Býšť, Býšť, 136, č.p. 136, 53322 Býšť |
|
Ing. JOSEF RAMBOUSEK
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
místopředseda výboru |
05.12.2016 |
Adresa: |
53322, 7668805, Pardubice, Býšť, Býšť, 163, č.p. 163, 53322 Býšť |
|
IVA JEŘÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen výboru |
05.12.2016 |
Adresa: |
53322, 7668538, Pardubice, Býšť, Býšť, 136, č.p. 136, 53322 Býšť |
|
Václav Bek
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
předseda výboru |
03.12.2007 |
Adresa: |
53322, 7668538, Býšť, 136 |
|
VÁCLAV BEK
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
předseda výboru |
03.12.2007 |
Adresa: |
53322, 7668538, Pardubice, Býšť, Býšť, 136, č.p. 136, 53322 Býšť |
|
Václav Bek
|
Neaktivní
od 03.12.2007
|
předseda výboru |
24.10.2007 |
|
Ing. Josef Rambousek
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
místopředseda výboru |
24.10.2007 |
Adresa: |
53322, 7668805, Býšť, 163 |
|
Iva Jeřábková
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
člen výboru |
24.10.2007 |
Adresa: |
53322, 7668538, Býšť, 136 |
|
Václav Bek
|
Neaktivní
od 03.12.2007
|
předseda výboru |
24.10.2007 |
Adresa: |
53322, 7667361, Pardubice, Býšť, Býšť, 16, č.p. 16, 53322 Býšť |
|
Ing. JOSEF RAMBOUSEK
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
místopředseda výboru |
24.10.2007 |
Adresa: |
53322, 7668805, Pardubice, Býšť, Býšť, 163, č.p. 163, 53322 Býšť |
|
IVA JEŘÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
člen výboru |
24.10.2007 |
Adresa: |
53322, 7668538, Pardubice, Býšť, Býšť, 136, č.p. 136, 53322 Býšť |
|