KATEŘINA RICHTERSOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.12.2021 |
Adresa: |
17000, 22301097, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Umělecká, 588, 6 |
|
KATEŘINA RICHTERSOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.12.2021 |
Adresa: |
17000, 22301097, Praha, Holešovice, Umělecká, 588, 6, Umělecká 588/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
KATEŘINA RICHTERSOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2021
|
Jednatel |
13.09.2018 |
Adresa: |
50901, 17555922, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, Dukelské náměstí, 39 |
|
KATEŘINA RICHTERSOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2021
|
Jednatel |
13.09.2018 |
Adresa: |
50901, 17555922, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, Dukelské náměstí, 39, Dukelské náměstí 39, 50901 Nová Paka |
|
Vladimír Erlebach
|
Neaktivní
od 23.09.2014
|
Jednatel |
28.11.2007 |
Adresa: |
50901, 26744210, Nová Paka, U Sopky, 1882 |
|
Kateřina Richtersová
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
Jednatel |
28.11.2007 |
Adresa: |
50901, 26744210, Nová Paka, U Sopky, 1882 |
|
VLADIMÍR ERLEBACH
|
Neaktivní
od 23.09.2014
|
Jednatel |
28.11.2007 |
Adresa: |
50901, 26744210, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, U Sopky, 1882, U Sopky 1882, 50901 Nová Paka |
|
Kateřina Richtersová
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
Jednatel |
28.11.2007 |
Adresa: |
50901, 26744210, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, U Sopky, 1882, U Sopky 1882, 50901 Nová Paka |
|