Ing. JINDŘIŠKA DRÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
předseda představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
68604, 4959558, Kunovice, Kunovice, U Pumpy, 638 |
|
ANTONÍN POLIŠENSKÝ
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
76701, 13823230, Lubná, Lubná, 181 |
|
Ing. JINDŘIŠKA DRÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
předseda představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
68604, 4959558, Uherské Hradiště, Kunovice, Kunovice, U Pumpy, 638, U Pumpy 638, 68604 Kunovice |
|
Antonín Polišenský
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
76701, 13823230, Kroměříž, Lubná, Lubná, 181, č.p. 181, 76701 Lubná |
|
Ing. Jindřiška Drábková
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
předseda představenstva |
29.05.2012 |
Adresa: |
68604, 4959558, Kunovice, U Pumpy, 638 |
|
Ing. JINDŘIŠKA DRÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
předseda představenstva |
29.05.2012 |
Adresa: |
68604, 4959558, Uherské Hradiště, Kunovice, Kunovice, U Pumpy, 638, U Pumpy 638, 68604 Kunovice |
|
Jindřiška Drábková
|
Neaktivní
od 29.05.2012
|
předseda představenstva |
18.03.2009 |
Adresa: |
76701, 10357351, Kroměříž, Havlíčkova, 1255/10 |
|
Antonín Polišenský
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
člen představenstva |
18.03.2009 |
Adresa: |
76701, 13823230, Lubná, 181 |
|
David Doubrava
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen představenstva |
18.03.2009 |
Adresa: |
76833, Morkovice, Školní, 682 |
|
Jindřiška Drábková
|
Neaktivní
od 29.05.2012
|
předseda představenstva |
18.03.2009 |
Adresa: |
76701, 10357351, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Havlíčkova, 1255, 10, Havlíčkova 1255/10, 76701 Kroměříž |
|
Antonín Polišenský
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
člen představenstva |
18.03.2009 |
Adresa: |
76701, 13823230, Kroměříž, Lubná, Lubná, 181, č.p. 181, 76701 Lubná |
|
DAVID DOUBRAVA
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen představenstva |
18.03.2009 |
Adresa: |
76833, 10281100, Kroměříž, Morkovice-Slížany, Morkovice, Školní, 682, Školní 682, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany |
|
Ing. Vladimír Jaroš
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
předseda představenstva |
09.12.2008 |
Adresa: |
19000, 22506802, Praha 9, Prosek, Na Pokraji, 540/2 |
|
Petr Adamec
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
člen představenstva |
09.12.2008 |
Adresa: |
58001, 9607935, Havlíčkův Brod, Klášterská, 2306 |
|
Ing. Vladimír Jaroš
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
předseda představenstva |
09.12.2008 |
Adresa: |
19000, 22506802, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2, Na pokraji 540/2, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
PETR ADAMEC
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
člen představenstva |
09.12.2008 |
Adresa: |
58001, 9607935, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Klášterská, 2306, Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. Jaroslav Konvalina
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
předseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
58001, 25043391, Havlíčkův Brod, Trocnovská, 1633 |
|
Ing. Šárka Loukotová
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
53002, 7695993, Pardubice, Zelené Předměstí, V Ráji, 668 |
|
Ladislav Karel
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
58001, 9595961, Havlíčkův Brod, Staškova, 802 |
|
Ing. Jaroslav Konvalina
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
předseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
58001, 25043391, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Trocnovská, 1633, Trocnovská 1633, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. Šárka Loukotová
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
53002, 7695993, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, V Ráji, 668, V Ráji 668, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ladislav Karel
|
Neaktivní
od 09.12.2008
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
58001, 9595961, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Staškova, 802, Staškova 802, 58001 Havlíčkův Brod |
|