Ing. JAN ZÁPOTOCKÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
50801, 1695321, Jičín, Nevratice, Nevratice, 2 |
|
Ing. ROMAN SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
50601, 27259307, Jičín, Jičín, Nové Město, Nábř. Irmy Geisslové, 605 |
|
ONDŘEJ ČÍŽA
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
50601, 27259307, Jičín, Jičín, Nové Město, Nábř. Irmy Geisslové, 605 |
|
Ing. JAN ZÁPOTOCKÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
50801, 1695321, Jičín, Nevratice, Nevratice, 2, č.p. 2, 50801 Nevratice |
|
Ing. ROMAN SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
50601, 27259307, Jičín, Jičín, Nové Město, Nábř. Irmy Geisslové, 605, Nábř. Irmy Geisslové 605, Nové Město, 50601 Jičín |
|
ONDŘEJ ČÍŽA
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.11.2016 |
Adresa: |
50601, 27259307, Jičín, Jičín, Nové Město, Nábř. Irmy Geisslové, 605, Nábř. Irmy Geisslové 605, Nové Město, 50601 Jičín |
|
ONDŘEJ ČÍŽA
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
Člen výboru |
06.10.2016 |
Adresa: |
50601, 27259307, Jičín, Jičín, Nové Město, Nábř. Irmy Geisslové, 605 |
|
ONDŘEJ ČÍŽA
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
Člen výboru |
06.10.2016 |
Adresa: |
50601, 27259307, Jičín, Jičín, Nové Město, Nábř. Irmy Geisslové, 605, Nábř. Irmy Geisslové 605, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Ondřej Číža
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
Člen výboru |
25.02.2010 |
Adresa: |
50711, 1739298, Valdice, Přátelství, 142 |
|
Ondřej Číža
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
Člen výboru |
25.02.2010 |
Adresa: |
50711, 1739298, Jičín, Valdice, Valdice, Přátelství, 142, Přátelství 142, 50711 Valdice |
|
Ing. Romana Zápotocká
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
Předseda výboru |
01.07.2009 |
Adresa: |
Jičín, Nábř. I. Geisslové, 605 |
|
Ing. ROMANA ZÁPOTOCKÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
Předseda výboru |
01.07.2009 |
Adresa: |
50601, 27259307, Jičín, Jičín, Nové Město, Nábř. Irmy Geisslové, 605, Nábř. Irmy Geisslové 605, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Ing. Roman Sedláček
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
Člen výboru |
16.05.2008 |
Adresa: |
50601, 27259307, Jičín, Nábřeží Irmy Geisslové, čp. 605 |
|
Ing. ROMAN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
Člen výboru |
16.05.2008 |
Adresa: |
50601, 27259307, Jičín, Jičín, Nové Město, Nábř. Irmy Geisslové, 605, Nábř. Irmy Geisslové 605, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Josef Runčík
|
Neaktivní
od 16.05.2008
|
Člen výboru |
26.02.2008 |
Adresa: |
50732, 1717006, Slavhostice, 81 |
|
Ing. Romana Andreuová
|
Neaktivní
od 01.07.2009
|
Předseda výboru |
26.02.2008 |
Adresa: |
Jičín, Nábř. I. Geisslové, 605 |
|
Ing. Miloslav Mencl
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
Člen výboru |
26.02.2008 |
Adresa: |
15000, 22088962, Praha 5, Smíchov, U Klavírky, 1351/8 |
|
Josef Runčík
|
Neaktivní
od 16.05.2008
|
Člen výboru |
26.02.2008 |
Adresa: |
50732, 1717006, Jičín, Slavhostice, Slavhostice, 81, č.p. 81, 50732 Slavhostice |
|
Ing. Romana Andreuová
|
Neaktivní
od 01.07.2009
|
Předseda výboru |
26.02.2008 |
Adresa: |
50601, 27259307, Jičín, Jičín, Nové Město, Nábř. Irmy Geisslové, 605, Nábř. Irmy Geisslové 605, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Ing. Miloslav Mencl
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
Člen výboru |
26.02.2008 |
Adresa: |
15000, 22088962, Praha, Smíchov, U Klavírky, 1351, 8, U Klavírky 1351/8, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|