Václava Klementová
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
předseda výboru |
12.02.2011 |
Adresa: |
58222, 9504923, Přibyslav, Niklfeldova, 451 |
|
Stanislav Dvořák
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
místopředseda výboru |
12.02.2011 |
Adresa: |
58222, 9504923, Přibyslav, Niklfeldova, 451 |
|
Radka Bártová
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
člen výboru |
12.02.2011 |
Adresa: |
58222, 9504923, Přibyslav, Niklfeldova, 451 |
|
Václava Klementová
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
předseda výboru |
12.02.2011 |
Adresa: |
58222, 9504923, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Přibyslav, Niklfeldova, 451, Niklfeldova 451, 58222 Přibyslav |
|
Stanislav Dvořák
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
místopředseda výboru |
12.02.2011 |
Adresa: |
58222, 9504923, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Přibyslav, Niklfeldova, 451, Niklfeldova 451, 58222 Přibyslav |
|
Radka Bártová
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
člen výboru |
12.02.2011 |
Adresa: |
58222, 9504923, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Přibyslav, Niklfeldova, 451, Niklfeldova 451, 58222 Přibyslav |
|
Václava Klementová
|
Neaktivní
od 12.02.2011
|
Člen výboru |
09.12.2009 |
Adresa: |
58222, 9504923, Přibyslav, Niklfeldova, 451 |
|
Václava Klementová
|
Neaktivní
od 12.02.2011
|
Člen výboru |
09.12.2009 |
Adresa: |
58222, 9504923, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Přibyslav, Niklfeldova, 451, Niklfeldova 451, 58222 Přibyslav |
|
Ivana Hamerníková
|
Neaktivní
od 09.12.2009
|
Člen výboru |
28.02.2008 |
Adresa: |
58223, 9397680, Havlíčkova Borová, Pivovarská, 94 |
|
František Hampl
|
Neaktivní
od 12.02.2011
|
Předseda výboru |
28.02.2008 |
Adresa: |
58222, 9504923, Přibyslav, Niklfeldova, 451 |
|
Stanislav Dvořák
|
Neaktivní
od 12.02.2011
|
Místopředseda výboru |
28.02.2008 |
Adresa: |
58222, 9504923, Přibyslav, Niklfeldova, 451 |
|
Ivana Hamerníková
|
Neaktivní
od 09.12.2009
|
Člen výboru |
28.02.2008 |
Adresa: |
58223, 9397680, Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová, Havlíčkova Borová, Pivovarská, 94, Pivovarská 94, 58223 Havlíčkova Borová |
|
František Hampl
|
Neaktivní
od 12.02.2011
|
Předseda výboru |
28.02.2008 |
Adresa: |
58222, 9504923, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Přibyslav, Niklfeldova, 451, Niklfeldova 451, 58222 Přibyslav |
|
Stanislav Dvořák
|
Neaktivní
od 12.02.2011
|
Místopředseda výboru |
28.02.2008 |
Adresa: |
58222, 9504923, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Přibyslav, Niklfeldova, 451, Niklfeldova 451, 58222 Přibyslav |
|