MONIKA POMAHAČOVÁ
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
04.08.2021 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682 |
|
DAN POMAHAČ
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
04.08.2021 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682 |
|
LUKÁŠ MRŠTÍK
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
04.08.2021 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682 |
|
MONIKA POMAHAČOVÁ
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
04.08.2021 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
DAN POMAHAČ
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
04.08.2021 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
LUKÁŠ MRŠTÍK
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
04.08.2021 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
DAN POMAHAČ
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
místopředseda výboru |
04.02.2017 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682 |
|
DAN POMAHAČ
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
místopředseda výboru |
04.02.2017 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
VĚRA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2017
|
místopředseda výboru |
06.03.2015 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Pražská, 682 |
|
MONIKA POMAHAČOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
předseda výboru |
06.03.2015 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Pražská, 682 |
|
LUKÁŠ MRŠTÍK
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
člen výboru |
06.03.2015 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Pražská, 682 |
|
VĚRA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2017
|
místopředseda výboru |
06.03.2015 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
LUKÁŠ MRŠTÍK
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
člen výboru |
06.03.2015 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
MONIKA POMAHAČOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
předseda výboru |
06.03.2015 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
Lukáš Mrštík
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
člen výboru |
06.09.2011 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Pražská, 682 |
|
LUKÁŠ MRŠTÍK
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
člen výboru |
06.09.2011 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
Petr Rezek
|
Neaktivní
od 06.09.2011
|
člen výboru |
26.08.2009 |
Adresa: |
7446438, Náchod, Pražská, 682 |
|
Monika Pomahačová
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
předseda výboru |
26.08.2009 |
Adresa: |
7446438, Náchod, Pražská, 682 |
|
Věra Černá
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
místopředseda výboru |
26.08.2009 |
Adresa: |
7446438, Náchod, Pražská, 682 |
|
Petr Rezek
|
Neaktivní
od 06.09.2011
|
člen výboru |
26.08.2009 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
MONIKA POMAHAČOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
předseda výboru |
26.08.2009 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
VĚRA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
místopředseda výboru |
26.08.2009 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
Vlasta Pácaltová
|
Neaktivní
od 26.08.2009
|
předseda výboru |
14.03.2008 |
Adresa: |
7446438, Náchod, Pražská, 682 |
|
Věra Černá
|
Neaktivní
od 26.08.2009
|
místopředseda výboru |
14.03.2008 |
Adresa: |
7446438, Náchod, Pražská, 682 |
|
Dan Pomahač
|
Neaktivní
od 26.08.2009
|
člen výboru |
14.03.2008 |
Adresa: |
7446438, Náchod, Pražská, 682 |
|
Vlasta Pácaltová
|
Neaktivní
od 26.08.2009
|
předseda výboru |
14.03.2008 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
VĚRA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2009
|
místopředseda výboru |
14.03.2008 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|
DAN POMAHAČ
|
Neaktivní
od 26.08.2009
|
člen výboru |
14.03.2008 |
Adresa: |
54701, 7446438, Náchod, Náchod, Náchod, Pražská, 682, Pražská 682, 54701 Náchod |
|