IRENA NYKLÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
20.04.2024 |
Adresa: |
54224, 23141409, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 315, Lázeňská 315, 54224 Svoboda nad Úpou |
|
VÁCLAV VRBENSKÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
20.04.2024 |
Adresa: |
54224, 23141395, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 314, Lázeňská 314, 54224 Svoboda nad Úpou |
|
PETRA VRBENSKÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
20.04.2024 |
Adresa: |
54224, 23141395, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 314, Lázeňská 314, 54224 Svoboda nad Úpou |
|
IRENA NYKLÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
54224, 23141409, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 315 |
|
JIŘÍ PILNÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
54224, 23141409, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 315 |
|
JIŘINA BUBENÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
54224, 23141395, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 314 |
|
IRENA NYKLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2024
|
Předseda výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
54224, 23141409, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 315, Lázeňská 315, 54224 Svoboda nad Úpou |
|
JIŘÍ PILNÝ
|
Neaktivní
od 20.04.2024
|
Člen výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
54224, 23141409, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 315, Lázeňská 315, 54224 Svoboda nad Úpou |
|
JIŘINA BUBENÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2024
|
Člen výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
54224, 23141395, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 314, Lázeňská 314, 54224 Svoboda nad Úpou |
|
IRENA NYKLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
předseda výboru |
18.04.2017 |
Adresa: |
54224, 23141409, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 315 |
|
JIŘINA BUBENÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
člen výboru |
18.04.2017 |
Adresa: |
54224, 23141395, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 314 |
|
IRENA NYKLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
předseda výboru |
18.04.2017 |
Adresa: |
54224, 23141409, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 315, Lázeňská 315, 54224 Svoboda nad Úpou |
|
JIŘINA BUBENÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
člen výboru |
18.04.2017 |
Adresa: |
54224, 23141395, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 314, Lázeňská 314, 54224 Svoboda nad Úpou |
|
JIŘÍ PILNÝ
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
místopředseda výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
54224, 23141409, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 315 |
|
JIŘÍ PILNÝ
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
místopředseda výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
54224, 23141409, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 315, Lázeňská 315, 54224 Svoboda nad Úpou |
|
Jiří Pilný
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
místopředseda výboru |
18.04.2008 |
Adresa: |
54224, 23141395, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 314 |
|
Irena Nyklíčková
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
předseda výboru |
18.04.2008 |
Adresa: |
54224, 23141409, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 315 |
|
Jiřina Bubeníková
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
člen výboru |
18.04.2008 |
Adresa: |
54224, 23141395, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 314 |
|
Jiří Pilný
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
místopředseda výboru |
18.04.2008 |
Adresa: |
54224, 23141395, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 314, Lázeňská 314, 54224 Svoboda nad Úpou |
|
JIŘINA BUBENÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
člen výboru |
18.04.2008 |
Adresa: |
54224, 23141395, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 314, Lázeňská 314, 54224 Svoboda nad Úpou |
|
IRENA NYKLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
předseda výboru |
18.04.2008 |
Adresa: |
54224, 23141409, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Lázeňská, 315, Lázeňská 315, 54224 Svoboda nad Úpou |
|