JOLANA ŠTĚRBOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
40001, 17820324, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Vaňov, K Prameni, 60, 1 |
|
JOLANA ŠTĚRBOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
40001, 17820324, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Vaňov, K Prameni, 60, 1, K Prameni 60/1, Vaňov, 40001 Ústí nad Labem |
|
JOLANA ŠTĚRBOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
25.10.2013 |
Adresa: |
53009, 7796421, Pardubice, Polabiny, Křičkova, 423 |
|
JOLANA ŠTĚRBOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
25.10.2013 |
Adresa: |
53009, 7796421, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Křičkova, 423, Křičkova 423, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jolana Štěrbová
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
jednatel |
02.06.2008 |
Adresa: |
53012, 7720980, Pardubice, Bartoňova, 604 |
|
Jolana Štěrbová
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
jednatel |
02.06.2008 |
Adresa: |
53012, 7720980, Pardubice, Pardubice, Studánka, Bartoňova, 604, Bartoňova 604, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Ing. Petra Vosáhlová
|
Neaktivní
od 02.06.2008
|
jednatel |
14.04.2008 |
Adresa: |
28509, 11407131, Kácov, 297 |
|
Ing. Petra Vosáhlová
|
Neaktivní
od 02.06.2008
|
jednatel |
14.04.2008 |
Adresa: |
28509, 11407131, Kutná Hora, Kácov, Kácov, 297, č.p. 297, 28509 Kácov |
|