Ing. Pavel Špráchal
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
15.11.2023 |
Adresa: |
14800, 26308738, Praha, Kunratice, Na lhotech, 1445, 18, Na lhotech 1445/18, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
JAN CHOI
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
15.11.2023 |
Adresa: |
11000, 21721106, Praha, Staré Město, Jilská, 527, 2, Jilská 527/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. IVAN ČIMBORA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
09.10.2020 |
Adresa: |
73553, 18142079, Karviná, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně, U Zbrojnice, 464 |
|
Ing. IVAN ČIMBORA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
09.10.2020 |
Adresa: |
73553, 18142079, Karviná, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně, U Zbrojnice, 464, U Zbrojnice 464, 73553 Dolní Lutyně |
|
KIJONG YU
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.01.2020 |
Adresa: |
73801, 20423918, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 311 |
|
KIJONG YU
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.01.2020 |
Adresa: |
73801, 20423918, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 311, Revoluční 311, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. PAVEL ŠPRÁCHAL
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
04.08.2018 |
Adresa: |
14800, 26308738, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Na lhotech, 1445, 18 |
|
JAN CHOI
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
04.08.2018 |
Adresa: |
11000, 21721106, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Jilská, 527, 2 |
|
Ing. PAVEL KUŘIL
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
Člen představenstva |
04.08.2018 |
Adresa: |
74283, 25772554, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Nádražní, 854 |
|
Ing. PAVEL KUŘIL
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
Člen představenstva |
04.08.2018 |
Adresa: |
74283, 25772554, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Nádražní, 854, Nádražní 854, 74283 Klimkovice |
|
JAN CHOI
|
Neaktivní
od 15.11.2023
|
Místopředseda představenstva |
04.08.2018 |
Adresa: |
11000, 21721106, Praha, Staré Město, Jilská, 527, 2, Jilská 527/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Pavel Špráchal
|
Neaktivní
od 15.11.2023
|
Předseda představenstva |
04.08.2018 |
Adresa: |
14800, 26308738, Praha, Kunratice, Na lhotech, 1445, 18, Na lhotech 1445/18, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
JAN CHOI
|
Neaktivní
od 04.08.2018
|
místopředseda představenstva |
10.03.2017 |
Adresa: |
11000, 21721106, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Jilská, 527, 2 |
|
JAN CHOI
|
Neaktivní
od 04.08.2018
|
místopředseda představenstva |
10.03.2017 |
Adresa: |
11000, 21721106, Praha, Staré Město, Jilská, 527, 2, Jilská 527/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
SANGKI CHOI
|
Neaktivní
od 18.01.2020
|
Člen představenstva |
31.12.2015 |
Adresa: |
71000, 27648851, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 2031, 109b |
|
SANGKI CHOI
|
Neaktivní
od 18.01.2020
|
Člen představenstva |
31.12.2015 |
Adresa: |
71000, 27648851, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 2031, 109b, Michálkovická 2031/109b, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
JAN CHOI
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
místopředseda představenstva |
08.06.2015 |
Adresa: |
19900, 22495975, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Křivoklátská, 455 |
|
JAN CHOI
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
místopředseda představenstva |
08.06.2015 |
Adresa: |
19900, 22495975, Praha, Letňany, Křivoklátská, 455, Křivoklátská 455, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. PAVEL ŠPRÁCHAL
|
Neaktivní
od 04.08.2018
|
předseda představenstva |
20.08.2014 |
Adresa: |
14800, 26308738, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Na lhotech, 1445, 18 |
|
Ing. Pavel Špráchal
|
Neaktivní
od 04.08.2018
|
předseda představenstva |
20.08.2014 |
Adresa: |
14800, 26308738, Praha, Kunratice, Na lhotech, 1445, 18, Na lhotech 1445/18, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
IVO FLAKS
|
Neaktivní
od 31.12.2015
|
člen představenstva |
30.05.2014 |
Adresa: |
72527, 26226235, Ostrava, Plesná, Hrabek, 289, 32 |
|
IVO FLAKS
|
Neaktivní
od 31.12.2015
|
člen představenstva |
30.05.2014 |
Adresa: |
72527, 26226235, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, Hrabek, 289, 32, Hrabek 289/32, Plesná, 72527 Ostrava |
|
Ing. Pavel Špráchal
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
předseda představenstva |
09.11.2010 |
Adresa: |
14800, 26308738, Praha 4, Kunratice, Na Lhotech, 1445, 18 |
|
Ing. Pavel Kuřil
|
Neaktivní
od 04.08.2018
|
člen představenstva |
09.11.2010 |
Adresa: |
70800, 27140482, Ostrava, Poruba, U Soudu, 6198, 31 |
|
Ing. Pavel Špráchal
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
předseda představenstva |
09.11.2010 |
Adresa: |
14800, 26308738, Praha, Kunratice, Na lhotech, 1445, 18, Na lhotech 1445/18, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Kuřil
|
Neaktivní
od 04.08.2018
|
člen představenstva |
09.11.2010 |
Adresa: |
70800, 27140482, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, U Soudu, 6198, 31, U Soudu 6198/31, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Rodan Šenekl
|
Neaktivní
od 09.11.2010
|
předseda představenstva |
08.09.2008 |
Adresa: |
67401, 18777392, Třebíč, Horka - Domky, Mlýnská, 580/14 |
|
Ivo Flaks
|
Neaktivní
od 30.05.2014
|
člen představenstva |
08.09.2008 |
Adresa: |
72527, Ostrava, Plesná, Hrábek, 289 |
|
Yong Ki Choi
|
Neaktivní
od 08.06.2015
|
místopředseda představenstva |
08.09.2008 |
Adresa: |
19900, 22495975, Praha 9, Letňany, Křivoklátská, 455 |
|
Ing. Rodan Šenekl
|
Neaktivní
od 09.11.2010
|
předseda představenstva |
08.09.2008 |
Adresa: |
67401, 18777392, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Mlýnská, 580, 14, Mlýnská 580/14, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
IVO FLAKS
|
Neaktivní
od 30.05.2014
|
člen představenstva |
08.09.2008 |
Adresa: |
72527, 26226235, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, Hrabek, 289, 32, Hrabek 289/32, Plesná, 72527 Ostrava |
|
Yong Ki Choi
|
Neaktivní
od 08.06.2015
|
místopředseda představenstva |
08.09.2008 |
Adresa: |
19900, 22495975, Praha, Letňany, Křivoklátská, 455, Křivoklátská 455, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. Tomáš Hanzlík
|
Neaktivní
od 08.09.2008
|
předseda představenstva |
15.10.2007 |
Adresa: |
10100, 26264463, Praha 10, Vlašimská, 2554/1 |
|
Ing. Pavel Špráchal
|
Neaktivní
od 09.11.2010
|
člen představenstva |
15.10.2007 |
Adresa: |
14800, 26308738, Praha 4, Kunratice, Na Lhotech, 1445/18 |
|
Ing. TOMÁŠ HANZLÍK
|
Neaktivní
od 08.09.2008
|
předseda představenstva |
15.10.2007 |
Adresa: |
10100, 26264463, Praha, Vinohrady, Vlašimská, 2554, 1, Vlašimská 2554/1, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Pavel Špráchal
|
Neaktivní
od 09.11.2010
|
člen představenstva |
15.10.2007 |
Adresa: |
14800, 26308738, Praha, Kunratice, Na lhotech, 1445, 18, Na lhotech 1445/18, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Tomáš Hanzlík
|
Neaktivní
od 15.10.2007
|
předseda představenstva |
17.06.2006 |
Adresa: |
25169, Kunice, Dolní Lomnice, 38 |
|
Ing. Pavel Špráchal
|
Neaktivní
od 15.10.2007
|
člen představenstva |
17.06.2006 |
Adresa: |
14800, 25360531, Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické, 1310/10 |
|
Ing. Josef Matějovský
|
Neaktivní
od 08.09.2008
|
člen představenstva |
17.06.2006 |
Adresa: |
40711, Děčín 32, Boletice nad Labem, Trocnovská, 322 |
|
Ing. Tomáš Hanzlík
|
Neaktivní
od 15.10.2007
|
předseda představenstva |
17.06.2006 |
Adresa: |
25169, 14546957, Praha-východ, Kunice, Dolní Lomnice, Lomnická, 38, Lomnická 38, Dolní Lomnice, 25169 Kunice |
|
Ing. Pavel Špráchal
|
Neaktivní
od 15.10.2007
|
člen představenstva |
17.06.2006 |
Adresa: |
14800, 25360531, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1310, 10, Velké Kunratické 1310/10, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Josef Matějovský
|
Neaktivní
od 08.09.2008
|
člen představenstva |
17.06.2006 |
Adresa: |
40711, 259942, Děčín, Děčín, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, Trocnovská, 322, Trocnovská 322, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 40711 Děčín |
|