MIROSLAV HOSPŮDKA
|
Neaktivní
od 21.11.2014
|
člen představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
57001, 26184311, Litomyšl, Záhradí, M. Kuděje, 323 |
|
JOSEF KREJČÍ
|
Neaktivní
od 21.11.2014
|
předseda představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
56501, 25677985, Choceň, Choceň, Větrná, 1769 |
|
JIŘÍ ŠKORPIL
|
Neaktivní
od 21.11.2014
|
člen představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
56201, 24742163, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Andrlíkova, 710 |
|
MIROSLAV HOSPŮDKA
|
Neaktivní
od 21.11.2014
|
člen představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
57001, 26184311, Svitavy, Litomyšl, Záhradí, M. Kuděje, 323, M. Kuděje 323, Záhradí, 57001 Litomyšl |
|
JOSEF KREJČÍ
|
Neaktivní
od 21.11.2014
|
předseda představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
56501, 25677985, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Větrná, 1769, Větrná 1769, 56501 Choceň |
|
JIŘÍ ŠKORPIL
|
Neaktivní
od 21.11.2014
|
člen představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
56201, 24742163, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Andrlíkova, 710, Andrlíkova 710, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. JOSEF KREJČÍ
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
předseda představenstva |
21.08.2013 |
Adresa: |
56501, 25677985, Choceň, Choceň, Větrná, 1769 |
|
Ing. JIŘÍ ŠKORPIL
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
člen představenstva |
21.08.2013 |
Adresa: |
56201, 24742163, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Andrlíkova, 710 |
|
Ing. JIŘÍ ŠKORPIL
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
člen představenstva |
21.08.2013 |
Adresa: |
56201, 24742163, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Andrlíkova, 710, Andrlíkova 710, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. JOSEF KREJČÍ
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
předseda představenstva |
21.08.2013 |
Adresa: |
56501, 25677985, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Větrná, 1769, Větrná 1769, 56501 Choceň |
|
Ing. Josef Krejčí
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
předseda představenstva |
19.02.2007 |
Adresa: |
56501, 25677985, Choceň, Větrná, 1769 |
|
Ing. Miroslav Hospůdka
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
člen představenstva |
19.02.2007 |
Adresa: |
57001, 26184311, Litomyšl, M.Kuděje, 323 |
|
Ing. JOSEF KREJČÍ
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
předseda představenstva |
19.02.2007 |
Adresa: |
56501, 25677985, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Větrná, 1769, Větrná 1769, 56501 Choceň |
|
Ing. MIROSLAV HOSPŮDKA
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
člen představenstva |
19.02.2007 |
Adresa: |
57001, 26184311, Svitavy, Litomyšl, Záhradí, M. Kuděje, 323, M. Kuděje 323, Záhradí, 57001 Litomyšl |
|
Petra Rychnovská
|
Neaktivní
od 19.02.2007
|
předseda představenstva |
14.11.2006 |
Adresa: |
53002, 7694334, Pardubice, Havlíčkova, 445 |
|
Ing. Josef Krejčí
|
Neaktivní
od 19.02.2007
|
člen představenstva |
14.11.2006 |
Adresa: |
56501, 25677985, Choceň, Větrná, 1769 |
|
Ing. Jiří Škorpil
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
člen představenstva |
14.11.2006 |
Adresa: |
56201, 24742163, Ústí nad Orlicí, Andrlíkova, 710 |
|
Petra Rychnovská
|
Neaktivní
od 19.02.2007
|
předseda představenstva |
14.11.2006 |
Adresa: |
53002, 7694334, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Havlíčkova, 445, Havlíčkova 445, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. JOSEF KREJČÍ
|
Neaktivní
od 19.02.2007
|
člen představenstva |
14.11.2006 |
Adresa: |
56501, 25677985, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Větrná, 1769, Větrná 1769, 56501 Choceň |
|
Ing. JIŘÍ ŠKORPIL
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
člen představenstva |
14.11.2006 |
Adresa: |
56201, 24742163, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Andrlíkova, 710, Andrlíkova 710, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Petra Rychnovská
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
člen představenstva |
08.06.2006 |
Adresa: |
53002, 7694334, Pardubice, Havlíčkova, 445 |
|
Petra Rychnovská
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
člen představenstva |
08.06.2006 |
Adresa: |
53002, 7694334, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Havlíčkova, 445, Havlíčkova 445, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|