LUDĚK ŘEHOŘ
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
jednatel |
20.12.2019 |
Adresa: |
11000, 21702578, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Křemencova, 176, 6 |
|
LUDĚK ŘEHOŘ
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
jednatel |
20.12.2019 |
Adresa: |
11000, 21702578, Praha, Nové Město, Křemencova, 176, 6, Křemencova 176/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
LUDĚK ŘEHOŘ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
68001, 15263380, Boskovice, Boskovice, Nerudova, 508, 28 |
|
LUDĚK ŘEHOŘ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
68001, 15263380, Blansko, Boskovice, Boskovice, Nerudova, 508, 28, Nerudova 508/28, 68001 Boskovice |
|
Ing. arch. ROSTISLAV CHITOV
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
jednatel |
09.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21846987, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Nad Opatovem, 2140, 2 |
|
Ing. arch. ROSTISLAV CHITOV
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
jednatel |
09.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21846987, Praha, Chodov, Nad Opatovem, 2140, 2, Nad Opatovem 2140/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. arch. ROSTISLAV CHITOV
|
Neaktivní
od 09.11.2013
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
10400, 25855034, Praha 10, Uhříněves, K sokolovně, 1271, 3b |
|
Ing. arch. ROSTISLAV CHITOV
|
Neaktivní
od 09.11.2013
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
10400, 25855034, Praha, Uhříněves, K sokolovně, 1271, 3b, K sokolovně 1271/3b, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. arch. Rostislav Chitov
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
12.06.2006 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Uhříněves, K Sokolovně, 1271/38 |
|
Luděk Řehoř
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
12.06.2006 |
Adresa: |
68001, 25159178, Boskovice, K Lipníkům, 2239/22 |
|
Ing. arch. Rostislav Chitov
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
12.06.2006 |
Adresa: |
1271/38, Praha 10, Uhříněves, K Sokolovně, 10000, K Sokolovně 1271/38, 10000 Praha 10 - Uhříněves, Česká republika |
|
Luděk Řehoř
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
12.06.2006 |
Adresa: |
68001, 25159178, Blansko, Boskovice, Boskovice, K Lipníkům, 2239, 22, K Lipníkům 2239/22, 68001 Boskovice |
|