ADAM PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.01.2020 |
Adresa: |
69801, 13707442, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 600 |
|
Ing. ONDŘEJ PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.01.2020 |
Adresa: |
69801, 13715224, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Hutník, 1422 |
|
VLADIMÍR PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.01.2020 |
Adresa: |
69801, 13707442, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 600 |
|
ADAM PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.01.2020 |
Adresa: |
69801, 13707442, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 600, tř. Masarykova 600, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Ing. ONDŘEJ PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.01.2020 |
Adresa: |
69801, 13715224, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Hutník, 1422, Hutník 1422, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Vladimír Procházka
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.01.2020 |
Adresa: |
69801, 13707442, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 600, tř. Masarykova 600, 69801 Veselí nad Moravou |
|
PAVEL BURÁŇ
|
Neaktivní
od 13.01.2020
|
člen představenstva |
13.07.2018 |
Adresa: |
68756, 27667634, Uherské Hradiště, Prakšice, Prakšice, 321 |
|
PAVEL BURÁŇ
|
Neaktivní
od 13.01.2020
|
člen představenstva |
13.07.2018 |
Adresa: |
68756, 27667634, Uherské Hradiště, Prakšice, Prakšice, 321, č.p. 321, 68756 Prakšice |
|
VLADIMÍR PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
člen představenstva |
23.11.2017 |
Adresa: |
69801, 13707442, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 600 |
|
Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
člen představenstva |
23.11.2017 |
Adresa: |
69801, 13707442, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 600, tř. Masarykova 600, 69801 Veselí nad Moravou |
|
VLADIMÍR PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 23.11.2017
|
člen představenstva |
07.12.2012 |
Adresa: |
69801, 13707442, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 600 |
|
Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 23.11.2017
|
člen představenstva |
07.12.2012 |
Adresa: |
69801, 13707442, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 600, tř. Masarykova 600, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Pavel Buráň
|
Neaktivní
od 11.01.2013
|
člen představenstva |
30.04.2012 |
Adresa: |
68756, 4803655, Pašovice, 7 |
|
Pavel Buráň
|
Neaktivní
od 11.01.2013
|
člen představenstva |
30.04.2012 |
Adresa: |
68756, 4803655, Uherské Hradiště, Pašovice, Pašovice, 7, č.p. 7, 68756 Pašovice |
|
Josef Dlabač
|
Neaktivní
od 30.04.2012
|
předseda představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
18200, 22392912, Praha 8, Libeň, Přádova, 2053/20 |
|
Ing. František Rezek
|
Neaktivní
od 30.04.2012
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
15000, 22689516, Praha 5, Smíchov, Pod Palatou, 1344/12 |
|
Jana Rezková
|
Neaktivní
od 30.04.2012
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
15000, 22689516, Praha 5, Smíchov, Pod Palatou, 1344/12 |
|
Josef Dlabač
|
Neaktivní
od 30.04.2012
|
předseda představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
18200, 22392912, Praha, Libeň, Přádova, 2053, 20, Přádova 2053/20, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Ing. František Rezek
|
Neaktivní
od 30.04.2012
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
15000, 22689516, Praha, Smíchov, Pod Palatou, 1344, 12, Pod Palatou 1344/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jana Rezková
|
Neaktivní
od 30.04.2012
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
15000, 22689516, Praha, Smíchov, Pod Palatou, 1344, 12, Pod Palatou 1344/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. František Rezek
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
26.02.2008 |
Adresa: |
15000, 22689516, Praha 5, Smíchov, Pod Palatou, 1344/12 |
|
Jana Rezková
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
26.02.2008 |
Adresa: |
15000, 22689516, Praha 5, Smíchov, Pod Palatou, 1344/12 |
|
Ing. František Rezek
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
26.02.2008 |
Adresa: |
15000, 22689516, Praha, Smíchov, Pod Palatou, 1344, 12, Pod Palatou 1344/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jana Rezková
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
26.02.2008 |
Adresa: |
15000, 22689516, Praha, Smíchov, Pod Palatou, 1344, 12, Pod Palatou 1344/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. František Rezek
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
člen představenstva |
19.06.2006 |
Adresa: |
16400, 22753281, Praha 6, Nebušice, Spojová, 561 |
|
Jana Rezková
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
člen představenstva |
19.06.2006 |
Adresa: |
16400, 22753281, Praha 6, Nebušice, Spojová, 561 |
|
Josef Dlabač
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
předseda představenstva |
19.06.2006 |
Adresa: |
18200, 22392912, Praha 8, Libeň, Přádova, 2053/20 |
|
Ing. František Rezek
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
člen představenstva |
19.06.2006 |
Adresa: |
16400, 22753281, Praha, Nebušice, Spojová, 561, Spojová 561, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Jana Rezková
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
člen představenstva |
19.06.2006 |
Adresa: |
16400, 22753281, Praha, Nebušice, Spojová, 561, Spojová 561, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Josef Dlabač
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
předseda představenstva |
19.06.2006 |
Adresa: |
18200, 22392912, Praha, Libeň, Přádova, 2053, 20, Přádova 2053/20, Libeň, 18200 Praha 8 |
|