Libuše Hajdičová
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.03.2023 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ZDEŇKA VÁCHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.03.2023 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. PETR HRDINA
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.03.2023 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
LIBUŠE HAJDIČOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.02.2023 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5 |
|
ZDEŇKA VÁCHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.02.2023 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5 |
|
Ing. PETR HRDINA
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22204539, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5 |
|
Libuše Hajdičová
|
Neaktivní
od 09.03.2023
|
předseda výboru |
08.02.2023 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ZDEŇKA VÁCHOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2023
|
místopředseda výboru |
01.02.2023 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. PETR HRDINA
|
Neaktivní
od 09.03.2023
|
člen výboru |
21.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Libuše Hajdičová
|
Neaktivní
od 08.02.2023
|
předseda výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha 6, Dejvice, Velvarská, 1653, 5 |
|
Zdeňka Váchová
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
místopředseda výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha 6, Dejvice, Velvarská, 1653, 5 |
|
Ing. Petr Hrdina
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
člen výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha 6, Dejvice, Velvarská, 1653, 5 |
|
Ing. PETR HRDINA
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
člen výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ZDEŇKA VÁCHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
místopředseda výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Libuše Hajdičová
|
Neaktivní
od 08.02.2023
|
předseda výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Zdeňka Váchová
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
místopředseda výboru |
28.02.2008 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha 6, Praha 6, Dejvice, Velvarská, 1653/5 |
|
ZDEŇKA VÁCHOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
místopředseda výboru |
28.02.2008 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Jana Hlavsová
|
Neaktivní
od 28.02.2008
|
místopředseda výboru |
08.07.2006 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha 6, Dejvice, Velvarská, 1653/5 |
|
Libuše Hajdičová
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
předseda výboru |
08.07.2006 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha 6, Dejvice, Velvarská, 1653/5 |
|
Karel Brož
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
člen výboru |
08.07.2006 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha 6, Dejvice, Velvarská, 1653/5 |
|
JUDr. Jana Hlavsová
|
Neaktivní
od 28.02.2008
|
místopředseda výboru |
08.07.2006 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Libuše Hajdičová
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
předseda výboru |
08.07.2006 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Karel Brož
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
člen výboru |
08.07.2006 |
Adresa: |
16000, 22204539, Praha, Dejvice, Velvarská, 1653, 5, Velvarská 1653/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|