Liliya Akhmetova
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2010 |
Adresa: |
45000, 101, Ufa, Iborskaja, 18 |
|
Timur Akhmetov
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2010 |
Adresa: |
45000, 101, Ufa, Izborskaja, 18 |
|
Liliya Akhmetova
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2010 |
Adresa: |
18, Ufa, Iborskaja, 45000, Iborskaja 18, 45000 Ufa, Rusko |
|
Timur Akhmetov
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2010 |
Adresa: |
18, Ufa, Izborskaja, 45000, Izborskaja 18, 45000 Ufa, Rusko |
|
Bc. Dinara Akhmetova
|
Aktivní
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
10100, 2, Praha, Praha 10 - Vršovice, Moskevská, 448/42 |
|
Bc. Dinara Akhmetova
|
Aktivní
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
10100, 22659358, Praha, Vršovice, Moskevská, 448, 42, Moskevská 448/42, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Timur Akhmetov
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
45000, 101, Ufa, Gogolja, 56/21 |
|
Timur Akhmetov
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
56/21, Ufa, Gogolja, 45000, Gogolja 56/21, 45000 Ufa, Rusko |
|
Georgy Marochkin
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
jednatel |
23.09.2008 |
Adresa: |
10100, 22659358, Praha 10, Vršovice, Moskevská, 448/42 |
|
Georgy Marochkin
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
jednatel |
23.09.2008 |
Adresa: |
10100, 22659358, Praha, Vršovice, Moskevská, 448, 42, Moskevská 448/42, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Dinara Akhmetova
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
jednatel |
16.06.2006 |
Adresa: |
Ufa, Gogolja 56/21, PSČ: 450000, Ruská federace |
|