Petr Vašulín
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2011 |
Adresa: |
06503, 101, Podolínec, Jozefa Smreka, 458, 13 |
|
Petr Vašulín
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2011 |
Adresa: |
Podolínec, Jozefa Smreka, 06503, 13, Jozefa Smreka 458/13, 06503 Podolínec, Slovensko |
|
Zoryana Mykhalkiv
|
Neaktivní
od 16.05.2011
|
jednatel |
30.11.2010 |
Adresa: |
29301, 4, Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa, 1237, 2 |
|
Zoryana Mykhalkiv
|
Neaktivní
od 16.05.2011
|
jednatel |
30.11.2010 |
Adresa: |
29301, 21253021, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, 1237, tř. Václava Klementa 1237, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Libor Novák
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
jednatel |
21.07.2010 |
Adresa: |
29471, 21291799, Benátky nad Jizerou, Na Burse, 613 |
|
LIBOR NOVÁK
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
jednatel |
21.07.2010 |
Adresa: |
29471, 21291799, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou II, Na Burse, 613, Na Burse 613, Benátky nad Jizerou II, 29471 Benátky nad Jizerou |
|
Zoryana Mykhalkiv
|
Neaktivní
od 21.07.2010
|
jednatel |
27.05.2009 |
Adresa: |
29301, 4, Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa, 1237/2 |
|
Zoryana Mykhalkiv
|
Neaktivní
od 21.07.2010
|
jednatel |
27.05.2009 |
Adresa: |
29301, 21253021, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, 1237, tř. Václava Klementa 1237, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Zdeňka Hyková
|
Neaktivní
od 27.05.2009
|
jednatel |
10.07.2006 |
Adresa: |
29501, 15564053, Mnichovo Hradiště, Poříčská, 1135 |
|
Zdeňka Hyková
|
Neaktivní
od 27.05.2009
|
jednatel |
10.07.2006 |
Adresa: |
29501, 15564053, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Poříčská, 1135, Poříčská 1135, 29501 Mnichovo Hradiště |
|