Ing. PAVEL HÝSEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.08.2024 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15, Matúškova 801/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
PETR SCHLATTAUER
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
21.08.2024 |
Adresa: |
14900, 21821381, Praha, Háje, Matúškova, 802, 13, Matúškova 802/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JAN SAIDL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.08.2024 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15, Matúškova 801/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
LUKÁŠ ZÁRUBA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.08.2024 |
Adresa: |
14900, 21821381, Praha, Háje, Matúškova, 802, 13, Matúškova 802/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ing. PAVEL HÝSEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
15.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21821372, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15 |
|
Ing. JAN BAYERLE
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21821381, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 802, 13 |
|
JAN SAIDL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21821372, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15 |
|
PETR SCHLATTAUER
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
15.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21821381, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 802, 13 |
|
Ing. PAVEL HÝSEK
|
Neaktivní
od 21.08.2024
|
předseda představenstva |
15.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15, Matúškova 801/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. JAN BAYERLE
|
Neaktivní
od 21.08.2024
|
člen představenstva |
15.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21821381, Praha, Háje, Matúškova, 802, 13, Matúškova 802/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JAN SAIDL
|
Neaktivní
od 21.08.2024
|
člen představenstva |
15.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15, Matúškova 801/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
PETR SCHLATTAUER
|
Neaktivní
od 21.08.2024
|
místopředseda představenstva |
15.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21821381, Praha, Háje, Matúškova, 802, 13, Matúškova 802/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ing. PAVEL HÝSEK
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
místopředseda představenstva |
30.10.2016 |
Adresa: |
14900, 21821372, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15 |
|
Ing. PAVEL HÝSEK
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
místopředseda představenstva |
30.10.2016 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15, Matúškova 801/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ing. JIŘÍ ZÁRUBA
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
předseda představenstva |
28.10.2016 |
Adresa: |
14900, 21821381, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 802, 13 |
|
ing. JIŘÍ ZÁRUBA
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
předseda představenstva |
28.10.2016 |
Adresa: |
14900, 21821381, Praha, Háje, Matúškova, 802, 13, Matúškova 802/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Evžen Kramer
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen představenstva |
03.07.2008 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha 4, Háje, Matúškova, 801/15 |
|
Evžen Kramer
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen představenstva |
03.07.2008 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15, Matúškova 801/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jan Gabriel
|
Neaktivní
od 03.07.2008
|
člen představenstva |
19.07.2006 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha 4, Háje, Matúškova, 801/15 |
|
Ing. Jiří Záruba
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
předseda představenstva |
19.07.2006 |
Adresa: |
14900, 21821381, Praha 4, Háje, Matúškova, 802/13 |
|
Ing. Pavel Hýsek
|
Neaktivní
od 30.10.2016
|
místopředseda představenstva |
19.07.2006 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha 4, Háje, Matúškova, 801/15 |
|
Ing. Jan Bayerle
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen představenstva |
19.07.2006 |
Adresa: |
14900, 21821381, Praha 4, Háje, Matúškova, 802/13 |
|
JAN GABRIEL
|
Neaktivní
od 03.07.2008
|
člen představenstva |
19.07.2006 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15, Matúškova 801/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ing. JIŘÍ ZÁRUBA
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
předseda představenstva |
19.07.2006 |
Adresa: |
14900, 21821381, Praha, Háje, Matúškova, 802, 13, Matúškova 802/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. PAVEL HÝSEK
|
Neaktivní
od 30.10.2016
|
místopředseda představenstva |
19.07.2006 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15, Matúškova 801/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. JAN BAYERLE
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen představenstva |
19.07.2006 |
Adresa: |
14900, 21821381, Praha, Háje, Matúškova, 802, 13, Matúškova 802/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|