ILONA BUČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2018 |
Adresa: |
70200, 3201422, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Na Náhonu, 336, 16 |
|
ILONA BUČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2018 |
Adresa: |
70200, 3201422, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Na Náhonu, 336, 16, Na Náhonu 336/16, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
ILONA BUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2018
|
jednatel |
06.11.2016 |
Adresa: |
70200, 30029562, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše, 555, 6 |
|
ILONA BUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2018
|
jednatel |
06.11.2016 |
Adresa: |
70200, 30029562, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše, 555, 6, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ILONA BUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.2016
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
70200, 3189414, Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí, 1803, 8 |
|
ILONA BUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.2016
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
70200, 3189414, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí, 1803, 8, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Margita Bilić
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
jednatel |
03.04.2009 |
Adresa: |
Split, Papadopulova, 19 |
|
Margita Bilić
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
jednatel |
03.04.2009 |
Adresa: |
19, Split, Papadopulova, Papadopulova 19, Split, Chorvatsko |
|
Kemal Osmanovic´
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
jednatel |
26.06.2006 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130 |
|
Kemal Osmanovic´
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
jednatel |
26.06.2006 |
Adresa: |
1130, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 15000, Voskovcova 1130, 15000 Praha 5 - Hlubočepy, Česká republika |
|