VIKTORIE PASTYŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.07.2024 |
Adresa: |
16000, 22184783, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62, Ve struhách 1021/62, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
TOMÁŠ FAUGNER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.07.2024 |
Adresa: |
16000, 22184783, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62, Ve struhách 1021/62, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
MARTIN KOPEČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.07.2024 |
Adresa: |
16000, 22184783, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62, Ve struhách 1021/62, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
VIKTORIE PASTYŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
23.02.2020 |
Adresa: |
16000, 22184783, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62 |
|
TOMÁŠ FAUGNER
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
28.12.2019 |
Adresa: |
16000, 22184783, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62 |
|
KAROLÍNA KROUŽKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
28.12.2019 |
Adresa: |
16000, 22184783, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62 |
|
VIKTORIE PASTYŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2024
|
Předseda výboru |
23.02.2020 |
Adresa: |
16000, 22184783, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62, Ve struhách 1021/62, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
VIKTORIE PASTYŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2020
|
Předseda výboru |
28.12.2019 |
Adresa: |
25263, 25723499, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Jungmannova, 1743 |
|
VIKTORIE PASTYŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2020
|
Předseda výboru |
28.12.2019 |
Adresa: |
25263, 25723499, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Jungmannova, 1743, Jungmannova 1743, 25263 Roztoky |
|
TOMÁŠ FAUGNER
|
Neaktivní
od 12.07.2024
|
Místopředseda výboru |
28.12.2019 |
Adresa: |
16000, 22184783, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62, Ve struhách 1021/62, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
KAROLÍNA KROUŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2024
|
Člen výboru |
28.12.2019 |
Adresa: |
16000, 22184783, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62, Ve struhách 1021/62, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
KAROLÍNA KROUŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
členka výboru |
18.10.2019 |
Adresa: |
16000, 22184783, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62 |
|
KAROLÍNA KROUŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
členka výboru |
18.10.2019 |
Adresa: |
16000, 22184783, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62, Ve struhách 1021/62, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
KAROLÍNA KROUŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.10.2019
|
členka výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
12000, 21757496, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Rejskova, 2369, 11 |
|
VIKTORIE PASTYŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
předsedkyně výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
25263, 25723499, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Jungmannova, 1743 |
|
TOMÁŠ FAUGNER
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
místopředseda výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22184783, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62 |
|
KAROLÍNA KROUŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.10.2019
|
členka výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
12000, 21757496, Praha, Vinohrady, Rejskova, 2369, 11, Rejskova 2369/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
VIKTORIE PASTYŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
předsedkyně výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
25263, 25723499, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Jungmannova, 1743, Jungmannova 1743, 25263 Roztoky |
|
TOMÁŠ FAUGNER
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
místopředseda výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22184783, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62, Ve struhách 1021/62, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
VIKTORIE PASTYŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
předseda výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
25263, 25723499, Roztoky, Roztoky, Jungmannova, 1743 |
|
DRAHOSLAV DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
místopředseda výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22184775, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 60 |
|
JANA HŘEBCOVÁ ČERNOHORSKÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22184791, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 64 |
|
VIKTORIE PASTYŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
předseda výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
25263, 25723499, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Jungmannova, 1743, Jungmannova 1743, 25263 Roztoky |
|
DRAHOSLAV DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
místopředseda výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22184775, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 60, Ve struhách 1021/60, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JANA HŘEBCOVÁ ČERNOHORSKÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22184791, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 64, Ve struhách 1021/64, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jana Černohorská
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
člen výboru |
12.10.2012 |
Adresa: |
38301, Prachatice, Chelčického, 306 |
|
Jana Černohorská
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
člen výboru |
12.10.2012 |
Adresa: |
38301, 17700281, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Chelčického, 306, Chelčického 306, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Ing. arch. Tomáš Havránek
|
Neaktivní
od 12.10.2012
|
člen výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
16000, 22184775, Praha 6, Bubeneč, Ve Struhách, 1021/60 |
|
Ing. Stanislav Kopeček
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
předseda výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
22184783, Praha 6, Ve Struhách, 1021/62 |
|
Viktorie Pastyříková
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
místopředseda výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
Praha 6, Ve Struhách, 102/62 |
|
Tomáš Vlček
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
člen výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
22184767, Praha 6, Ve Struhách, 1021/58 |
|
Drahoskav Dlouhý
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
člen výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
22184775, Praha 6, Bubeneč, Ve Struhách, 1021, 60 |
|
Ing. arch. Tomáš Havránek
|
Neaktivní
od 12.10.2012
|
člen výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
16000, 22184775, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 60, Ve struhách 1021/60, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Drahoskav Dlouhý
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
člen výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
16000, 22184775, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 60, Ve struhách 1021/60, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Stanislav Kopeček
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
předseda výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
16000, 22184783, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62, Ve struhách 1021/62, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Viktorie Pastyříková
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
místopředseda výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
102/62, Praha 6, Ve Struhách, Ve Struhách 102/62, Praha 6, Česká republika |
|
Tomáš Vlček
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
člen výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
16000, 22184767, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 58, Ve struhách 1021/58, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. arch. Tomáš Havránek
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
člen výboru |
20.11.2008 |
Adresa: |
16000, 22184775, Praha 6, Bubeneč, Ve Struhách, 1021/60 |
|
Ing. arch. Tomáš Havránek
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
člen výboru |
20.11.2008 |
Adresa: |
16000, 22184775, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 60, Ve struhách 1021/60, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jana Kovaříková
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
člen výboru |
16.08.2006 |
Adresa: |
22184775, Praha 6, Ve Struhách, 1021/60 |
|
Ing. Stanislav Kopeček
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
předseda výboru |
16.08.2006 |
Adresa: |
22184783, Praha 6, Ve Struhách, 1021/62 |
|
Viktorie Pastyříková
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
místopředseda výboru |
16.08.2006 |
Adresa: |
Praha 6, Ve Struhách, 102/62 |
|
Tomáš Vlček
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
člen výboru |
16.08.2006 |
Adresa: |
22184767, Praha 6, Ve Struhách, 1021/58 |
|
Ing. Michala Kulhavá
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
člen výboru |
16.08.2006 |
Adresa: |
22184791, Praha 6, Ve Struhách, 1021/64 |
|
Jana Kovaříková
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
člen výboru |
16.08.2006 |
Adresa: |
16000, 22184775, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 60, Ve struhách 1021/60, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Stanislav Kopeček
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
předseda výboru |
16.08.2006 |
Adresa: |
16000, 22184783, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 62, Ve struhách 1021/62, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Viktorie Pastyříková
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
místopředseda výboru |
16.08.2006 |
Adresa: |
102/62, Praha 6, Ve Struhách, Ve Struhách 102/62, Praha 6, Česká republika |
|
Tomáš Vlček
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
člen výboru |
16.08.2006 |
Adresa: |
16000, 22184767, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 58, Ve struhách 1021/58, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Michala Kulhavá
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
člen výboru |
16.08.2006 |
Adresa: |
16000, 22184791, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1021, 64, Ve struhách 1021/64, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|