LAYLA GRECMANOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
|
01.06.2016 |
Adresa: |
14000, 21874522, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Pod višňovkou, 1704, 6 |
|
LAYLA GRECMANOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
|
01.06.2016 |
Adresa: |
14000, 21874522, Praha, Krč, Pod višňovkou, 1704, 6, Pod višňovkou 1704/6, Krč, 14000 Praha 4 |
|
LAYLA GRECMANOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
|
05.11.2014 |
Adresa: |
25243, 6537723, Průhonice, Průhonice, Na Sídlišti III, 402 |
|
LAYLA GRECMANOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
|
05.11.2014 |
Adresa: |
25243, 6537723, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Sídlišti III, 402, Na Sídlišti III 402, 25243 Průhonice |
|
DITA FELENDOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2020
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
25243, 26068567, Průhonice, Průhonice, Miloše Deyla, 714 |
|
DITA FELENDOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2020
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
25243, 26068567, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Miloše Deyla, 714, Miloše Deyla 714, 25243 Průhonice |
|
Dita Felendová
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
24.07.2006 |
Adresa: |
25243, Průhonice, Miloše Deyla I, 714 |
|
Vlasta Grecmanová
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
jednatel |
24.07.2006 |
Adresa: |
76001, 26102277, Zlín, Fügnerovo nábřeží, 5476 |
|
Dita Felendová
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
24.07.2006 |
Adresa: |
714, Průhonice, Miloše Deyla I, 25243, Miloše Deyla I 714, 25243 Průhonice, Česká republika |
|
Vlasta Grecmanová
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
jednatel |
24.07.2006 |
Adresa: |
76001, 26102277, Zlín, Zlín, Zlín, Fügnerovo nábřeží, 5476, Fügnerovo nábřeží 5476, 76001 Zlín |
|