JIŘÍ NOVÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
15000, 22080384, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Grafická, 564, 19 |
|
ANTONÍN MOVÁK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21837848, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Lažanského, 1081, 7 |
|
ANNA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21837848, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Lažanského, 1081, 7 |
|
JIŘÍ NOVÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
15000, 22080384, Praha, Smíchov, Grafická, 564, 19, Grafická 564/19, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ANTONÍN MOVÁK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21837848, Praha, Chodov, Lažanského, 1081, 7, Lažanského 1081/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
ANNA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21837848, Praha, Chodov, Lažanského, 1081, 7, Lažanského 1081/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Antonín Novák
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
místopředseda představenstva |
30.11.2010 |
Adresa: |
14900, 21837848, Praha 4, Chodov, Lažanského, 1081/7 |
|
Anna Nováková
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
člen představenstva |
30.11.2010 |
Adresa: |
14900, 21837848, Praha 4, Chodov, Lažanského, 1081, 7 |
|
ANTONÍN NOVÁK
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
místopředseda představenstva |
30.11.2010 |
Adresa: |
14900, 21837848, Praha, Chodov, Lažanského, 1081, 7, Lažanského 1081/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
ANNA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
člen představenstva |
30.11.2010 |
Adresa: |
14900, 21837848, Praha, Chodov, Lažanského, 1081, 7, Lažanského 1081/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. VLADIMÍR SZABO
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
místopředseda představenstva |
20.05.2010 |
Adresa: |
14700, 21966648, Praha 4, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28 |
|
Antonín Novák
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
člen představenstva |
20.05.2010 |
Adresa: |
14900, 21837848, Praha 4, Chodov, Lažanského, 1081/7 |
|
Jiří Novák
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
předseda představenstva |
20.05.2010 |
Adresa: |
13000, 21787034, Praha 3, Žižkov, Koněvova, 1819/133 |
|
JUDr. VLADIMÍR SZABO
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
místopředseda představenstva |
20.05.2010 |
Adresa: |
14700, 21966648, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 784, 28, Na Klaudiánce 784/28, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
ANTONÍN NOVÁK
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
člen představenstva |
20.05.2010 |
Adresa: |
14900, 21837848, Praha, Chodov, Lažanského, 1081, 7, Lažanského 1081/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Novák
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
předseda představenstva |
20.05.2010 |
Adresa: |
13000, 21787034, Praha, Žižkov, Koněvova, 1819, 133, Koněvova 1819/133, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jiří Novák
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
předseda představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
26601, 5939275, Beroun, Švermova, 1366/13 |
|
Antonín Novák
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
člen představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
25242, Jesenice, Vestec, Rovná, 282 |
|
Anna Nováková
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
člen představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
25242, Jesenice, Vestec, Rovná, 282 |
|
Jiří Novák
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
předseda představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
26601, 5939275, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Švermova, 1366, 13, Švermova 1366/13, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Antonín Novák
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
člen představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
282, Jesenice, Vestec, Rovná, 25242, Rovná 282, 25242 Jesenice - Vestec, Česká republika |
|
Anna Nováková
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
člen představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
282, Jesenice, Vestec, Rovná, 25242, Rovná 282, 25242 Jesenice - Vestec, Česká republika |
|
Mgr. Libor Kapalín
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
předseda představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
27353, Hostouň, Nová Ulice, 341 |
|
Josef Hájek
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
člen představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
16100, 22236210, Praha 6, Nad Manovkou, 39 |
|
Mgr. Jan Mašek
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
člen představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
27329, 1310089, Koleč, 11 |
|
Mgr. Libor Kapalín
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
předseda představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
341, Hostouň, Nová ulice, 27353, Nová ulice 341, 27353 Hostouň, Česká republika |
|
Josef Hájek
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
člen představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
16100, 22236210, Praha, Ruzyně, Nad Manovkou, 323, 39, Nad Manovkou 323/39, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Mgr. Jan Mašek
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
člen představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
27329, 1310089, Kladno, Koleč, Koleč, 11, č.p. 11, 27329 Koleč |
|