Ing. OTAKAR KEMR
|
Neaktivní
od 10.07.2020
|
předseda představenstva |
05.08.2015 |
Adresa: |
14000, 21869286, Praha, Krč, Na strži, 1202, 45 |
|
Ing. Otakar Kemr
|
Neaktivní
od 10.07.2020
|
předseda představenstva |
05.08.2015 |
Adresa: |
14000, 21869286, Praha, Krč, Na strži, 1202, 45, Na strži 1202/45, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. OTAKAR KEMR
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
předseda představenstva |
14.11.2013 |
Adresa: |
14000, 21869286, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Na strži, 1202, 45 |
|
Ing. Otakar Kemr
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
předseda představenstva |
14.11.2013 |
Adresa: |
14000, 21869286, Praha, Krč, Na strži, 1202, 45, Na strži 1202/45, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Otakar Kemr
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
předseda představenstva |
01.03.2012 |
Adresa: |
21869286, Praha 4, Na Strži, 1202, 45 |
|
Ing. Otakar Kemr
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
předseda představenstva |
01.03.2012 |
Adresa: |
14000, 21869286, Praha, Krč, Na strži, 1202, 45, Na strži 1202/45, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Vít Čermák
|
Neaktivní
od 01.03.2012
|
předseda představenstva |
21.07.2006 |
Adresa: |
17000, 22305092, Praha 7, U průhonu, 927/20 |
|
Vít Čermák
|
Neaktivní
od 01.03.2012
|
předseda představenstva |
21.07.2006 |
Adresa: |
17000, 22305092, Praha, Holešovice, U průhonu, 927, 20, U průhonu 927/20, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|