ONDŘEJ KUDRÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
22.07.2024 |
Adresa: |
27201, 1439987, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2619, Litevská 2619, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. TOMÁŠ KINČL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
22.07.2024 |
Adresa: |
27201, 1439995, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2620, Litevská 2620, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. MICHAELA HERZFELDT
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.11.2022 |
Adresa: |
27201, 1439987, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2619 |
|
JOSEF JANDÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.11.2022 |
Adresa: |
27201, 1439979, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2618 |
|
ONDŘEJ KUDRÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.11.2022 |
Adresa: |
27201, 1439987, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2619 |
|
Ing. MICHAELA HERZFELDT
|
Neaktivní
od 22.07.2024
|
předseda výboru |
15.11.2022 |
Adresa: |
27201, 1439987, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2619, Litevská 2619, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JOSEF JANDÍK
|
Neaktivní
od 22.07.2024
|
místopředseda výboru |
15.11.2022 |
Adresa: |
27201, 1439979, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2618, Litevská 2618, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
ONDŘEJ KUDRÁK
|
Neaktivní
od 22.07.2024
|
člen výboru |
15.11.2022 |
Adresa: |
27201, 1439987, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2619, Litevská 2619, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
MILAN HEISSLER
|
Neaktivní
od 15.11.2022
|
člen výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
27201, 1439987, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2619 |
|
MILAN HEISSLER
|
Neaktivní
od 15.11.2022
|
člen výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
27201, 1439987, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2619, Litevská 2619, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JOSEF JANDÍK
|
Neaktivní
od 15.11.2022
|
předseda výboru |
03.09.2015 |
Adresa: |
27201, 1439979, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2618 |
|
JOZEF GAŽI
|
Neaktivní
od 15.11.2022
|
člen výboru |
03.09.2015 |
Adresa: |
27201, 1439995, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2620 |
|
ALENA FEŘTEKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
místopředseda výboru |
03.09.2015 |
Adresa: |
27201, 1439995, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2620 |
|
ALENA FEŘTEKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
místopředseda výboru |
03.09.2015 |
Adresa: |
27201, 1439995, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2620, Litevská 2620, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JOZEF GAŽI
|
Neaktivní
od 15.11.2022
|
člen výboru |
03.09.2015 |
Adresa: |
27201, 1439995, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2620, Litevská 2620, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JOSEF JANDÍK
|
Neaktivní
od 15.11.2022
|
předseda výboru |
03.09.2015 |
Adresa: |
27201, 1439979, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2618, Litevská 2618, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Alena Feřteková
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
člen výboru |
16.01.2008 |
Adresa: |
27201, 1439995, Kladno, Kladno, Litevská, 2620 |
|
ALENA FEŘTEKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
člen výboru |
16.01.2008 |
Adresa: |
27201, 1439995, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2620, Litevská 2620, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Renata Nusková
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
člen výboru |
31.07.2006 |
Adresa: |
1439979, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2618 |
|
Josef Jandík
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
předseda výboru |
31.07.2006 |
Adresa: |
1439979, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2618 |
|
Jozef Gaži
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
člen výboru |
31.07.2006 |
Adresa: |
1439995, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2620 |
|
Renata Nusková
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
člen výboru |
31.07.2006 |
Adresa: |
27201, 1439979, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2618, Litevská 2618, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JOSEF JANDÍK
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
předseda výboru |
31.07.2006 |
Adresa: |
27201, 1439979, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2618, Litevská 2618, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JOZEF GAŽI
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
člen výboru |
31.07.2006 |
Adresa: |
27201, 1439995, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2620, Litevská 2620, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|