VIKTOR SMIRNOV
|
Aktivní
|
jednatel |
26.08.2021 |
Adresa: |
18200, 27348555, Hlavní město Praha, Praha, Březiněves, Johanitská, 281, 24 |
|
VIKTOR SMIRNOV
|
Aktivní
|
jednatel |
26.08.2021 |
Adresa: |
18200, 27348555, Praha, Březiněves, Johanitská, 281, 24, Johanitská 281/24, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
ALEXEY KOVALEV
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
18200, 27348547, Hlavní město Praha, Praha, Březiněves, Johanitská, 280, 22 |
|
ALEXEY KOVALEV
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
18200, 27348547, Praha, Březiněves, Johanitská, 280, 22, Johanitská 280/22, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
VICTOR SMIRNOV
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
18200, 27348555, Hlavní město Praha, Praha, Březiněves, Johanitská, 281, 24 |
|
VICTOR SMIRNOV
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
18200, 27348555, Praha, Březiněves, Johanitská, 281, 24, Johanitská 281/24, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
Alexey Kovalev
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
18.05.2009 |
Adresa: |
18200, 27348547, Praha 8, Březiněves, Johanitská, 280 |
|
ALEXEY KOVALEV
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
18.05.2009 |
Adresa: |
18200, 27348547, Praha, Březiněves, Johanitská, 280, 22, Johanitská 280/22, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
Victor Smirnov
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
01.08.2006 |
Adresa: |
Moskva, Čičerina 8/2, 129327 |
|