CLIVE BRUCE JONES
|
Aktivní
|
jednatel |
25.08.2022 |
Adresa: |
6157, Bicton, Západní Austrálie, Malsbury Street 20A |
|
RNDr. OLGA BUBNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
26751, 22817948, Zdice, Zdice, Stará Zvonice, 677 |
|
CLIVE BRUCE JONES
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
jednatel |
25.08.2022 |
Adresa: |
Bicton, Západní Austrálie, Malsbury Street 20A, 6157, Malsbury Street 20A, 6157 Bicton, Západní Austrálie, Austrálie |
|
NATHAN MCMAHON
|
Neaktivní
od 25.08.2022
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
6054, Bassendean, Western Australia, 97 North Road |
|
NATHAN MCMAHON
|
Neaktivní
od 25.08.2022
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
Bassendean, Western Australia, 97 North Road, 6054, 97 North Road, 6054 Bassendean, Western Australia, Austrálie |
|
RNDr. OLGA BUBNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
26751, 22817948, Beroun, Zdice, Zdice, Stará Zvonice, 677, Stará Zvonice 677, 26751 Zdice |
|
RNDr. Tomáš Váňa
|
Neaktivní
od 27.12.2013
|
jednatel |
25.01.2008 |
Adresa: |
11004, 21704503, Praha 1, Příčná, 668/1 |
|
RNDr. Tomáš Váňa
|
Neaktivní
od 27.12.2013
|
jednatel |
25.01.2008 |
Adresa: |
11000, 21704503, Praha, Nové Město, Příčná, 668, 1, Příčná 668/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Catherine Mary Hobbs
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
13.11.2007 |
Adresa: |
Perth, Western Australia, Beaufort St., 241 |
|
Catherine Mary Hobbs
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
13.11.2007 |
Adresa: |
241, Perth, Western Australia, Beaufort St., Beaufort St. 241, Perth, Western Australia, Austrálie |
|
Jaroslava Peprlová
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
jednatel |
02.08.2006 |
Adresa: |
46601, 12191990, Jablonec nad Nisou, U Balvanu, 4005/4 |
|
Jaroslava Peprlová
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
jednatel |
02.08.2006 |
Adresa: |
46601, 12191990, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, U Balvanu, 4005, 4, U Balvanu 4005/4, 46601 Jablonec nad Nisou |
|